役員の状況
上條努
2023年3月の株式保有割合0.002%(11,900株)
- 2018年3月
取締役 - 0%
0株 - 2019年3月
取締役 - 0%
1,000株 - 2020年3月
取締役 - 0.001%
3,200株 - 2021年3月 ±0%
取締役 - 0.001%
5,600株 - 2022年3月+0.001%
取締役 - 0.002%
8,500株 - 2023年3月 ±0%
取締役 - 0.002%
11,900株
略歴
2011年3月 | サッポロホールディングス株式会社代表取締役社長兼グループCEO |
2011年3月 | サッポロ飲料株式会社(現ポッカサッポロフード&ビバレッジ株式会社)代表取締役社長 |
2012年3月 | 同社代表取締役社長退任 |
2017年1月 | サッポロホールディングス株式会社代表取締役会長 |
2017年6月 | 田辺三菱製薬株式会社社外取締役 |
2017年6月 | 株式会社帝国ホテル社外取締役 |
2018年6月 | 東北電力株式会社取締役(現) |
2019年3月 | サッポロホールディングス株式会社取締役会長 |
2020年3月 | 同社特別顧問(現) |
2020年6月 | 田辺三菱製薬株式会社社外取締役退任 |
2021年6月 | 株式会社オカムラ社外取締役(現) |
2023年6月 | 株式会社帝国ホテル社外取締役退任 |
2023年6月 | 大成建設株式会社社外取締役(現) |
その他
- 生年月日
- 1954年1月6日