役員の状況
今泉智幸
2024年3月の株式保有割合0.014%(55,849株)
- 2015年3月
取締役常務執行役員 - 0.008%
30,935株 - 2016年3月 ±0%
取締役常務執行役員 - 0.008%
31,402株 - 2017年3月+0.001%
取締役常務執行役員 - 0.009%
33,062株 - 2018年3月+0.001%
取締役専務執行役員 - 0.01%
37,201株 - 2019年3月+0.001%
取締役
専務執行役員 - 0.011%
42,647株 - 2020年3月+0.001%
取締役
専務執行役員 - 0.012%
48,279株 - 2022年3月+0.002%
監査役
(常勤) - 0.014%
55,849株 - 2023年3月 ±0%
監査役
(常勤) - 0.014%
55,849株 - 2024年3月 ±0%
監査役
(常勤) - 0.014%
55,849株
略歴
1982年4月 | ㈱博報堂入社 |
2006年2月 | デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム(以下DAC)㈱社外監査役(2012年6月迄) |
2010年4月 | ㈱博報堂DYメディアパートナーズ執行役員 |
2011年6月 | ㈱博報堂DYメディアパートナーズ取締役執行役員(2014年3月迄) |
2012年6月 | DAC㈱社外取締役(2015年6月迄) |
2014年4月 | ㈱博報堂DYメディアパートナーズ取締役常務執行役員(2018年3月迄) |
2015年4月 | 当社常務執行役員マネジメント統括担当補佐㈱博報堂常務執行役員 |
2015年6月 | 当社取締役常務執行役員マネジメント統括担当補佐㈱博報堂取締役常務執行役員 |
2018年4月 | 当社取締役専務執行役員マネジメント統括担当上席補佐㈱博報堂取締役専務執行役員(2021年3月迄)㈱博報堂DYメディアパートナーズ取締役専務執行役員(2021年3月迄) |
2019年4月 | 当社取締役専務執行役員人事・コーポレート統括担当 |
2021年4月 | 当社取締役(2021年6月迄)㈱博報堂取締役(2021年6月迄)㈱博報堂DYメディアパートナーズ取締役(2021年6月迄)㈱博報堂プロダクツ代表取締役会長 |
2021年7月 | ㈱博報堂顧問 |
2022年4月 | ㈱博報堂プロダクツ監査役(現任) |
2022年6月 | 当社常勤監査役(現任) |
2023年4月 | ㈱大広監査役(現任)㈱博報堂DYコーポレートイニシアティブ監査役(現任) |
その他
- 生年月日
- 1957年8月25日