役員の状況
山下徹
2024年3月の株式保有割合0%(0株)
- 2018年3月
取締役 - 0%
0株 - 2019年3月
取締役 - 0%
0株 - 2020年3月
取締役 - 0%
0株 - 2021年3月
取締役 - 0%
0株 - 2022年3月
取締役 - 0%
0株 - 2023年3月
取締役 - 0%
0株 - 2024年3月
取締役 - 0%
0株
略歴
1971年4月 | 日本電信電話公社入社 |
1999年6月 | ㈱エヌ・ティ・ティ・データ取締役 |
2003年6月 | 同社常務取締役 |
2005年6月 | 同社代表取締役副社長執行役員 |
2007年6月 | 同社代表取締役社長 |
2012年6月 | 同社取締役相談役 |
2013年4月 | 内閣府公益認定等委員会委員長 |
2013年6月 | 三井不動産㈱社外取締役 |
2014年6月 | ㈱エヌ・ティ・ティ・データ相談役エーザイ㈱社外取締役 |
2015年7月 | 住友生命保険相互会社社外取締役(2023年7月迄) |
2018年6月 | ㈱エヌ・ティ・ティ・データシニアアドバイザー(2020年6月迄)当社社外取締役(現任) |
2019年4月 | 学校法人田園調布雙葉学園理事長(2023年3月迄) |
2019年7月 | 三井不動産㈱ICT戦略アドバイザー(現任) |
その他
- 生年月日
- 1947年10月9日