役員の状況
矢嶋弘毅
2024年3月の株式保有割合0.019%(前回報告+0.002%、74,195株)
- 2017年3月
取締役 - 0%
1,000株 - 2018年3月
取締役 - 0.003%
10,936株 - 2019年3月+0.002%
取締役 - 0.005%
20,383株 - 2020年3月+0.003%
取締役
副社長 - 0.008%
30,294株 - 2021年3月+0.003%
取締役
副社長 - 0.011%
42,550株 - 2022年3月+0.002%
取締役
副社長 - 0.013%
52,024株 - 2023年3月+0.004%
取締役
副社長 - 0.017%
64,885株 - 2024年3月+0.002%
取締役
副社長 - 0.019%
74,195株
略歴
1984年4月 | ㈱博報堂入社 |
1996年12月 | デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム(以下DAC)㈱代表取締役社長 |
2002年2月 | 同社代表取締役社長執行役員(2014年3月迄) |
2011年6月 | ㈱博報堂DYメディアパートナーズ取締役(2017年6月迄) |
2014年4月 | DAC㈱代表取締役社長執行役員CEO |
2016年6月 | DAC㈱代表取締役会長執行役員CEO |
2016年10月 | D.A.コンソーシアムホールディングス㈱代表取締役社長DAC㈱代表取締役会長CEO(2017年6月迄) |
2017年6月 | 当社取締役㈱博報堂DYメディアパートナーズ代表取締役社長(現任)D.A.コンソーシアムホールディングス㈱取締役(2018年9月迄) |
2020年4月 | 当社取締役副社長グループ・デジタル・トランスフォーメーション推進担当 |
2021年4月 | 当社取締役副社長デジタル事業推進ユニット長 |
2021年6月 | ㈱博報堂取締役(現任) |
2024年4月 | 当社取締役副社長メディア・コンテンツ領域担当(現任) |
その他
- 生年月日
- 1961年3月9日