役員の状況
西岡正紀
2024年3月の株式保有割合0.018%(前回報告+0.002%、68,617株)
- 2014年3月
取締役執行役員
グループマネジメントサービス推進室長 - 0.008%
29,208株 - 2015年3月 ±0%
取締役執行役員
グループマネジメントサービス推進室長 - 0.008%
29,724株 - 2016年3月 ±0%
取締役執行役員
グループマネジメントサービス推進室長 - 0.008%
30,191株 - 2017年3月 ±0%
取締役執行役員
グループマネジメントサービス推進室長 - 0.008%
31,868株 - 2019年3月+0.002%
取締役
常務執行役員 - 0.01%
38,155株 - 2020年3月+0.001%
取締役
常務執行役員 - 0.011%
43,571株 - 2021年3月+0.002%
取締役
専務執行役員 - 0.013%
49,460株 - 2022年3月+0.001%
取締役
専務執行役員 (代表取締役) - 0.014%
54,763株 - 2023年3月+0.002%
取締役
専務執行役員 (代表取締役) - 0.016%
62,155株 - 2024年3月+0.002%
取締役
専務執行役員 (代表取締役) - 0.018%
68,617株
略歴
1980年4月 | ㈱博報堂入社 |
2012年6月 | デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム(以下DAC)㈱社外監査役(2015年6月迄) |
2013年6月 | 当社取締役マネジメント統括担当補佐㈱読売広告社取締役(2019年6月迄) |
2014年4月 | 当社取締役執行役員マネジメント統括担当補佐 |
2015年4月 | 当社取締役執行役員マネジメント統括担当補佐㈱博報堂執行役員(2016年6月迄) |
2015年6月 | 当社取締役執行役員マネジメント統括担当補佐DAC㈱監査役(2016年9月迄) |
2016年6月 | 当社取締役執行役員マネジメント統括担当補佐㈱博報堂取締役執行役員(2019年3月迄) |
2016年10月 | 当社取締役執行役員マネジメント統括担当補佐、グループマネジメントサービス推進室長D.A.コンソーシアムホールディングス㈱監査役(2019年3月迄) |
2018年6月 | 当社執行役員マネジメント統括担当補佐、グループマネジメントサービス推進室長 |
2019年4月 | 当社常務執行役員ファイナンス統括担当㈱博報堂取締役常務執行役員(2021年3月迄) |
2019年6月 | 当社取締役常務執行役員ファイナンス統括担当 |
2021年4月 | 当社取締役専務執行役員ファイナンス統括担当、人事・コーポレート統括担当㈱博報堂取締役専務執行役員(2024年3月迄)㈱博報堂DYメディアパートナーズ専務執行役員 |
2021年6月 | 当社取締役専務執行役員ファイナンス統括担当、人事・コーポレート統括担当㈱博報堂DYメディアパートナーズ取締役専務執行役員(2024年3月迄) |
2022年4月 | 当社取締役専務執行役員、CFO、マネジメント統括担当㈱博報堂テクノロジーズ取締役(2023年3月迄) |
2022年6月 | 当社代表取締役専務執行役員、CFO、マネジメント統括担当 |
2022年9月 | 当社代表取締役専務執行役員、CFO、CHO、マネジメント統括担当 |
2023年4月 | ㈱博報堂DYコーポレートイニシアティブ代表取締役社長(現任) |
2024年4月 | 当社代表取締役専務執行役員、CFО、マネジメント統括担当(現任) |
その他
- 生年月日
- 1957年11月16日