役員の状況
西村治
2024年3月の株式保有割合0.009%(33,297株)
- 2014年3月
取締役執行役員 - 0.003%
12,416株 - 2015年3月 ±0%
取締役執行役員 - 0.003%
12,932株 - 2016年3月 ±0%
取締役執行役員 - 0.003%
13,399株 - 2017年3月+0.002%
取締役執行役員 - 0.005%
18,196株 - 2019年3月+0.003%
監査役
(常勤) - 0.008%
33,026株 - 2020年3月+0.001%
監査役
(常勤) - 0.009%
33,297株 - 2021年3月 ±0%
監査役
(常勤) - 0.009%
33,297株 - 2022年3月 ±0%
監査役
(常勤) - 0.009%
33,297株 - 2023年3月 ±0%
監査役
(常勤) - 0.009%
33,297株 - 2024年3月 ±0%
監査役
(常勤) - 0.009%
33,297株
略歴
1983年4月 | ㈱博報堂入社 |
2012年4月 | 同社執行役員(2014年6月迄) |
2013年4月 | ㈱博報堂DYメディアパートナーズ執行役員(2019年3月迄) |
2014年4月 | 当社執行役員マネジメント統括担当補佐(グループ総務局、グループ法務室、グループ広報・IR室(広報)、人事部担当) |
2014年6月 | 当社取締役執行役員マネジメント統括担当補佐(グループ総務局、グループ法務室、グループ広報・IR室(広報)、人事部担当)㈱博報堂取締役執行役員(2019年3月迄)㈱大広取締役(2019年6月迄) |
2015年4月 | 当社取締役執行役員マネジメント統括担当補佐(グループ総務局、グループ法務室、グループ広報・IR室(広報)担当) |
2018年6月 | 当社執行役員マネジメント統括担当補佐(グループ総務局、グループ法務室、グループ広報・IR室(広報)担当) |
2019年4月 | 当社エグゼクティブ・アドバイザー㈱博報堂取締役(2019年6月迄) |
2019年6月 | 当社常勤監査役(現任) |
2023年4月 | ㈱読売広告社監査役(現任) |
その他
- 生年月日
- 1960年6月28日