役員の状況
高徳信男
2023年12月の株式保有割合0.006%(1,200株)
- 2014年3月
監査役 - 0.006%
600株 - 2015年3月 ±0%
監査役 - 0.006%
600株 - 2015年12月 ±0%
補欠監査役 - 0.006%
600株 - 2016年12月 ±0%
補欠監査役 - 0.006%
600株 - 2017年12月-0.003%
補欠監査役 - 0.003%
600株 - 2018年12月 ±0%
補欠監査役 - 0.003%
600株 - 2019年12月+0.003%
取締役
監査等委員 - 0.006%
1,200株 - 2020年12月 ±0%
取締役
監査等委員 - 0.006%
1,200株 - 2021年12月 ±0%
取締役
監査等委員 - 0.006%
1,200株 - 2022年12月 ±0%
取締役
監査等委員 - 0.006%
1,200株 - 2023年12月 ±0%
取締役
監査等委員 - 0.006%
1,200株
略歴
1983年4月 | 昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入社 |
1988年1月 | 監査法人新橋会計社(現ひびき監査法人)入社 |
1993年6月 | 高徳公認会計士事務所設立所長(現任) |
1997年6月 | 当社社外監査役(2011年6月退任) |
2012年6月 | 当社社外監査役(2016年3月退任) |
2016年3月 | 当社補欠監査役 |
2020年3月 | 当社取締役監査等委員(現任) |
その他
- 生年月日
- 1959年10月16日