役員の状況
鎌田俊
2021年12月の株式保有割合0.049%(前回報告+0.006%、3,319株)
- 2014年12月
取締役 - 0%
0株 - 2015年12月
取締役 - 0.017%
1,186株 - 2016年12月+0.004%
取締役 - 0.021%
1,455株 - 2017年12月+0.003%
取締役 - 0.024%
1,655株 - 2018年12月+0.006%
取締役 - 0.03%
2,043株 - 2019年12月+0.006%
取締役 - 0.036%
2,479株 - 2020年12月+0.007%
取締役 - 0.043%
2,944株 - 2021年12月+0.006%
取締役 - 0.049%
3,319株
略歴
1975年4月 | 旭硝子株式会社(現AGC株式会社)入社 |
1995年9月 | 旭硝子ヨーロッパ株式会社社長 |
2002年4月 | 旭硝子株式会社(現AGC株式会社)化学品カンパニー事業統括本部統括主幹 |
2004年3月 | 同社化学品カンパニー事業統括本部フッ素化学品統括グループリーダー |
2005年3月 | 同社化学品カンパニー事業統括本部長 |
2006年1月 | 同社執行役員化学品カンパニー事業統括本部長 |
2010年1月 | 同社執行役員社長付 |
2010年3月 | 伊勢化学工業株式会社代表取締役兼社長執行役員就任 |
2015年3月 | 当社取締役就任(現任) |
2015年3月 | 伊勢化学工業株式会社代表取締役兼社長執行役員退任 |
2016年3月 | JMTCエンザイム株式会社代表取締役社長就任 |
2021年7月 | 同社代表取締役社長退任 |
その他
- 生年月日
- 1952年1月16日