役員の状況
武田仁
2022年3月の株式保有割合0%(0株)
- 2014年3月
監査役(非常勤) - 0%
0株 - 2015年3月
監査役(非常勤) - 0%
0株 - 2016年3月
監査役(非常勤) - 0%
0株 - 2017年3月
監査役(非常勤) - 0%
0株 - 2018年3月
監査役(非常勤) - 0%
0株 - 2019年3月
監査役
(非常勤) - 0%
0株 - 2020年3月
監査役
(非常勤) - 0%
0株 - 2021年3月
監査役
(非常勤) - 0%
0株 - 2022年3月
監査役
(非常勤) - 0%
0株
略歴
1986年4月 | 弁護士登録 |
1986年4月 | 丸の内総合法律事務所入所 |
1996年7月 | 同事務所パートナー(2020年12月まで) |
2009年3月 | ㈱ベルシステム24取締役(2009年12月まで) |
2011年6月 | 当社監査役(現) |
2013年6月 | サンケン電気㈱監査役(2017年6月まで) |
2014年4月 | 日本弁護士連合会常務理事(2015年3月まで) |
2014年4月 | 第二東京弁護士会副会長(2015年3月まで) |
2018年6月 | 日本航空電子工業㈱監査役(現) |
2021年1月 | 丸の内総合法律事務所顧問(現) |
その他
- 生年月日
- 1955年11月7日