臨時報告書
- 【提出】
- 2021/06/14 11:42
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
2021年6月10日開催の取締役会において、代表取締役の異動を決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
代表取締役の異動
(1)異動に係る代表取締役の氏名、生年月日、新旧役職名、異動年月日及び所有株式数
① 新たに代表取締役になる者
(注) 所有株式数については、2021年6月1日現在で記載しております。
② 代表取締役でなくなる者
(注) 所有株式数については、2021年6月1日現在で記載しております。
(2)新たに代表取締役となる者の主要略歴
以上
① 新たに代表取締役になる者
氏名(生年月日) | 旧役職名 | 新役職名 | 異動年月日 | 所有株式数 |
金井 晴彦 (1958年3月1日) | 取締役専務執行役員 | 代表取締役専務執行役員 | 2021年7月1日予定 | 8,728株 |
(注) 所有株式数については、2021年6月1日現在で記載しております。
② 代表取締役でなくなる者
氏名(生年月日) | 旧役職名 | 新役職名 | 異動年月日 | 所有株式数 |
高野 登 (1952年9月14日) | 代表取締役会長 | 取締役相談役 | 2021年7月1日予定 | 29,757株 |
(注) 所有株式数については、2021年6月1日現在で記載しております。
(2)新たに代表取締役となる者の主要略歴
氏名 | 略歴 | |
金井 晴彦 | 1982年4月 | 当社入社 |
2010年4月 | 当社コンサルタント海外事業本部開発事業部副事業部長兼エネルギー開発部長 | |
2011年4月 | 当社コンサルタント海外事業本部環境事業部副事業部長 | |
2012年7月 | 当社コンサルタント海外事業本部環境事業部長 | |
2014年9月 | 当社執行役員 | |
当社コンサルタント海外事業本部アジア統轄事業部長代理 | ||
2015年10月 | 当社コンサルタント海外事業本部副事業本部長兼水資源事業部長 | |
2016年7月 | 当社コンサルタント海外事業本部長代理 | |
2017年7月 | 当社常務執行役員 | |
当社コンサルタント海外事業本部長 | ||
2017年9月 | 当社取締役常務執行役員 | |
2019年7月 | 当社取締役専務執行役員(現職) | |
2019年9月 | 当社技術本部担当兼コンサルタント海外事業本部長 | |
2020年7月 | 当社コンサルティング事業統括本部長代理(現職) |
以上