役員の状況
河野宏和
2023年12月の株式保有割合0%(0株)
- 2017年12月
取締役 - 0%
0株 - 2018年12月
取締役 - 0%
0株 - 2019年12月
取締役 - 0%
0株 - 2020年12月
取締役 - 0%
0株 - 2021年12月
取締役 - 0%
0株 - 2022年12月
取締役
監査等委員 - 0%
0株 - 2023年12月
取締役
監査等委員 - 0%
0株
略歴
1980年3月 | 慶應義塾大学工学部管理工学科卒業 |
1982年3月 | 同大学大学院工学研究科修士課程修了 |
1987年3月 | 同大学大学院工学研究科博士課程単位取得退学 |
同年4月 | 同大学大学院経営管理研究科助手 |
1991年4月 | 同大学助教授 |
同年5月 | 同大学工学博士 |
同年7月 | ハーバード大学ビジネス・スクール訪問研究員(~1992年7月) |
1998年4月 | 慶應義塾大学教授 |
2009年10月 | 同大学大学院経営管理研究科委員長就任 |
同年10月 | 同大学ビジネス・スクール校長就任 |
2011年6月 | 当社独立委員会委員就任(~2014年3月) |
2013年5月 | (公社)日本経営工学会会長就任(~2017年5月) |
2014年6月 | ㈱岡三証券グループ監査役就任 |
2015年6月 | 同社取締役監査等委員就任 |
同年6月 | スタンレー電気㈱取締役就任(現任) |
2018年3月 | 当社取締役就任 |
2023年3月 | 当社取締役監査等委員就任(現任) |
その他
- 生年月日
- 1957年4月22日