役員の状況
谷澤文彦
2022年3月の株式保有割合0%(0株)
- 2019年3月
監査役 - 0%
0株 - 2020年3月
監査役 - 0%
0株 - 2021年3月
監査役 - 0%
0株 - 2022年3月
監査役 - 0%
0株
略歴
1976年4月 | 株式会社三井銀行(現株式会社三井住友銀行)入行 |
2003年6月 | 同行執行役員 |
2006年10月 | 同行常務執行役員(2009年3月退任) |
2009年4月 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ専務執行役員 |
2009年6月 | 同社専務取締役(2010年6月退任) |
2010年6月 | SMBCフレンド証券株式会社(現SMBC日興証券株式会社)代表取締役兼副社長執行役員(2012年3月退任) |
2012年12月 | ホウライ株式会社代表取締役社長兼社長執行役員(2019年12月退任) |
2015年6月 | 相鉄ホールディングス株式会社社外監査役(2019年6月退任) |
2019年6月 | 当社監査役(現任) |
その他
- 生年月日
- 1952年4月2日