役員の状況
久保直生
2024年3月の株式保有割合0.002%(前回報告+0.001%、700株)
- 2021年3月
社外監査役 - 0%
0株 - 2022年3月
社外監査役 - 0%
100株 - 2023年3月
社外監査役 - 0.001%
400株 - 2024年3月+0.001%
社外監査役 - 0.002%
700株
略歴
1980年10月 | 監査法人中央会計事務所(後のみすず監査法人)入所 |
1984年3月 | 公認会計士登録 |
1999年4月 | 同社員 |
2004年5月 | 同代表社員 |
2005年9月 | 税理士登録 |
2007年7月 | みすず監査法人退所 |
2007年8月 | あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所 同社員(現パートナー)就任 |
2016年6月 | 日本公認会計士協会東京会副会長 |
2019年6月 | 有限責任あずさ監査法人パートナー退任 |
2019年6月 | 日本公認会計士協会東京会幹事 |
2019年7月 | 久保公認会計士事務所開設(現在に至る) |
2019年12月 | 株式会社ビューティーシェアリングテクノロジーズ社外取締役 |
2021年6月 | 当社監査役(現任) |
2021年6月 | 日本土地家屋調査士会連合会監事(現任) |
2022年4月 | 公益財団法人日韓文化交流基金監事(現任) |
2023年6月 | 公益財団法人日本デザイン振興会監事(現任) |
その他
- 生年月日
- 1956年7月7日