役員の状況
おかむらまさみつ岡村将光(1958年8月2日生)
2018年3月の株式保有割合0.001%(16,800株)
- 2017年3月
常務執行役 - 0.001%
11,400株 - 2018年3月 ±0%
常務執行役 - 0.001%
16,800株
略歴
1983年4月 | 当社入社 |
2013年4月 | 当社鎌倉製作所長 |
2015年4月 2016年4月 | 当社電子システム事業本部副事業本部長 当社常務執行役、電子システム事業担当 |
(現在に至る) |
その他
- 生年月日
2018年3月の株式保有割合0.001%(16,800株)
1983年4月 | 当社入社 |
2013年4月 | 当社鎌倉製作所長 |
2015年4月 2016年4月 | 当社電子システム事業本部副事業本部長 当社常務執行役、電子システム事業担当 |
(現在に至る) |