役員の状況
ながやすかつのり永易克典(1947年4月6日生)
2018年3月の株式保有割合0%(600株)
- 2017年3月
取締役 - 0%
300株 - 2018年3月
取締役 - 0%
600株
略歴
1970年5月 | 株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行 |
2008年4月 | 株式会社三菱東京UFJ銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)頭取、株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ取締役 |
2010年4月 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ取締役社長 |
2012年4月 | 株式会社三菱東京UFJ銀行取締役会長(2016年3月退任) |
2013年4月 2016年4月 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ取締役(2013年6月退任) 株式会社三菱東京UFJ銀行相談役(2018年3月退任) |
2016年6月 2018年4月 | 当社取締役、指名委員、監査委員(現在に至る) 株式会社三菱UFJ銀行特別顧問(現在に至る) |
その他
- 生年月日