役員の状況
はらだしんじ原田真治(1960年8月29日生)
2018年3月の株式保有割合0%(5,100株)
- 2018年3月
取締役、常務執行役 - 0%
5,100株
略歴
1983年4月 2012年3月 2016年4月 2018年4月 2018年6月 | 当社入社 当社総務部長 当社人事部長 当社常務執行役、総務・人事・広報担当 当社取締役、指名委員、報酬委員長、常務執行役、総務・人事・広報担当(現在に至る) |
その他
- 生年月日
2018年3月の株式保有割合0%(5,100株)
1983年4月 2012年3月 2016年4月 2018年4月 2018年6月 | 当社入社 当社総務部長 当社人事部長 当社常務執行役、総務・人事・広報担当 当社取締役、指名委員、報酬委員長、常務執行役、総務・人事・広報担当(現在に至る) |