役員の状況
わたなべかずのり渡邉和紀(1950年10月9日生)
2018年3月の株式保有割合0%(3,300株)
- 2017年3月
取締役 - 0%
2,600株 - 2018年3月
取締役 - 0%
3,300株
略歴
1975年4月 | 昭和監査法人(現新日本有限責任監査法人)入所 |
1978年9月 | 公認会計士登録(現在に至る) |
1980年3月 | 税理士登録(現在に至る) |
2002年5月 | 新日本監査法人(現新日本有限責任監査法人)理事 |
2008年8月 2010年3月 | 新日本有限責任監査法人常務理事(2010年3月退任) 渡邉和紀公認会計士・税理士事務所所長(現在に至る) |
2015年6月 | 当社取締役、監査委員、報酬委員(現在に至る) |
その他
- 生年月日