役員の状況
谷川薫
2024年3月の株式保有割合0.046%(前回報告+0.001%、39,000株)
- 2015年3月
取締役専務執行役員
電子・デバイス部門長、企画担当 - 0.004%
17,000株 - 2016年3月+0.004%
取締役専務執行役員
電子・デバイス部門長、企画担当 - 0.008%
33,000株 - 2017年3月+0.004%
代表取締役社長 - 0.012%
52,000株 - 2018年3月+0.006%
代表取締役社長 - 0.018%
15,000株 - 2019年3月+0.005%
代表取締役
社長 - 0.023%
19,000株 - 2020年3月+0.007%
代表取締役
社長 - 0.03%
25,000株 - 2021年3月+0.006%
代表取締役
会長 - 0.036%
30,000株 - 2022年3月+0.005%
代表取締役
会長 - 0.041%
35,000株 - 2023年3月+0.004%
代表取締役
会長 - 0.045%
38,000株 - 2024年3月+0.001%
代表取締役
会長 - 0.046%
39,000株
略歴
1981年4月 | 兼松江商株式会社入社 情報・産業電子部長、兼松コミュニケーションズ株式会社取締役、当社企画部長を 経て |
2013年6月 | 取締役、電子・デバイス部門担当 |
2014年6月 | 執行役員制度拡充に伴い取締役退任、常務執行役員、電子・デバイス部門長 |
2015年4月 | 常務執行役員、電子・デバイス部門長、 企画担当 |
2015年6月 | 取締役、専務執行役員、電子・デバイス部門長、企画担当 |
2017年6月 2021年6月 | 代表取締役社長 代表取締役会長、内部監査担当(現職) |
その他
- 生年月日
- 1958年9月24日