有価証券届出書(新規公開時)
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性 6名 女性 1名 (役員のうち女性の比率14.3%)
(注)1.取締役須田 騎一朗は、社外取締役であります。
2.監査役児山法子、望月文夫、蔵元左近は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2022年8月17日開催の臨時株主総会終結の時から、選任後1年以内に終了する事業年度
のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2022年8月17日開催の臨時株主総会終結の時から、選任後4年以内に終了する事業年度
のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.代表取締役社長 鈴木伸明、取締役 伊藤日加の所有株式数は、同人の資産管理会社の株式をそれぞれ含んでいます。
② 社外役員の状況
当社は、本書提出日現在において、取締役4名のうち社外取締役が1名、監査役3名のうち社外監査役が3名の体制であります。社外取締役及び社外監査役は、外部からの客観的かつ中立的な経営監視の機能を担っており、監督機能強化又は監査役の監査機能強化の確保を図っております。
社外取締役須田騎一朗は、企業経営者としての豊富な経験や実績を有しており、経営全般について独立し
た立場から助言・提言いただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、須田騎一朗氏は本
書提出日現在、当社新株予約権300個(3,000株)を保有しておりますが、人的関係、取引関係及びその他の
利害関係はありません。
社外監査役の児山法子は、公認会計士として会計に関する知識を有しており、当社経営に対して適時適切
なご意見やご指摘をいただけるものと期待し、社外監査役に選任しております。なお、当社は児山法子氏と
の間で、2019年7月から2019年9月まで、当社の経営管理体制の構築助言に関する業務委託契約を締結してお
りました。当該取引は2019年9月をもって終了しており、以後、現在に至るまで当社と同人との間に同様の取
引関係はありません。なお、児山法子氏は本書提出日現在、当社新株予約権300個(3,000株)を保有してお
りますが、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役の望月文夫は、税理士としての豊富な経験と税務・会計の知識等に基づき、当社経営に対して
有益なご意見やご指摘をいただくことにより当社経営の健全性・適正性の確保に資することを期待し、社外
監査役として選任しております。なお、当社と同人との間に、人的関係、取引関係その他の利害関係はあり
ません。
社外監査役の蔵元左近は、弁護士であり企業法務等に関する豊富な知見を有しております。そのため、当
社の監査体制の強化を担えるものと判断し、社外監査役として選任しております。なお、当社と同人との間
に、人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針を定めており
ませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性の判断基準等を参考にしており、一般株主と
利益相反が生じる恐れのない人物を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内
部統制部門との関係
当社の社外取締役及び社外監査役は、取締役会で議案等に対し適宜質問や監督・監査上の所感を述べ、実
質的な意見交換を行っております。また、社外監査役は、会計監査人及び内部監査部門と定例的に会議をも
ち、情報の収集及び課題の共有を図っております。また、内部統制に関しては、内部監査室及び会計監査
人との間で認識を共有するとともに、経営管理グループ等と連携し、内部統制組織の継続的な改善を進めて
おります。
① 役員一覧
男性 6名 女性 1名 (役員のうち女性の比率14.3%)
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
代表取締役社長 | 鈴木 伸明 | 1977年8月23日生 | 2000年3月 三貴商事株式会社入社 2007年10月 ヤフー株式会社入社 2009年10月 ベルリッツジャパン株式会社入社 2012年7月 当社設立 代表取締役社長 (現任) 2012年8月 Bizmates Philippines, Inc 取締役 | (注)3 | 1,031,800 (注)5 |
取締役 ランゲージソリューション事業部長 | 伊藤 日加 | 1975年4月30日生 | 1996年6月 ベルリッツジャパン株式会社入社 2012年7月 当社設立 取締役 2012年8月 Bizmates Philippines, Inc. 取締役CEO (現任) 2019年6月 当社取締役ランゲージソリューション事業部長(現任) | (注)3 | 225,000 (注)5 |
取締役 コーポレートデザイン本部長 | 木村 健 | 1979年9月14日生 | 2002年3月 株式会社サッポロライオン入社 2007年2月 株式会社キャリアスタイル入社 2009年6月 株式会社電縁入社 2016年7月 アイ・オーシステムインテグレーション株式会社 取締役 2018年11月 当社入社 管理グループディレクター 2020年1月 当社 管理本部長(現 コーポレートデザイン本部長)(現任) 2020年3月 当社 取締役(現任) | (注)3 | 9,000 |
取締役 | 須田 騎一朗 | 1966年5月14日生 | 1990年1月 株式会社エスコム入社 1991年4月 株式会社ユニバーサル・データ入社 1994年4月 株式会社多摩通信機入社 1994年9月 株式会社ケイネット入社 1996年1月 株式会社ビー・オー・ブイ・アソシエイツ 入社 1997年7月 株式会社キューアンドエー(現 キューアンドエー株式会社)設立 代表取締役社長 2005年2月 ユナイトアンドグロウ株式会社設立 代表取締役社長(現任) 2015年9月 fjコンサルティング株式会社 取締役(現任) 2020年10月 当社 取締役(現任) | (注)3 | - |
常勤監査役 | 児山 法子 | 1977年2月25日生 | 2002年10月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 2006年5月 公認会計士登録 2018年8月 児山法子公認会計士事務所設立 所長(現任) 2019年10月 当社 常勤監査役(現任) | (注)4 | - |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
監査役 | 望月 文夫 | 1957年4月25日生 | 1981年4月 東京国税局総務部総務課 大蔵事務官 2006年4月 税理士登録 松岡大江伊勢税理士法人 入所 (現任) 2007年4月 明治大学専門職大学院会計専門職研究科兼任講師 2008年4月 上武大学ビジネス情報学部兼大学院教授 2010年4月 埼玉学園大学経済経営学部兼大学院教授 2015年4月 明治大学経営学部兼経営学研究科 非常勤講師 2018年3月 ビーピーカストロール株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任) 2020年1月 当社 監査役(現任) 2021年4月 青山学院大学大学院会計プロフェッション研究科 特任教授(現任) | (注)4 | - |
監査役 | 蔵元 左近 | 1975年10月22日生 | 2004年10月 弁護士登録 小沢・秋山法律事務所入所 2008年9月 スキャデン・アープス法律事務所 入所 2010年5月 米国ニューヨーク州弁護士登録 2012年6月 西村あさひ法律事務所入所 2014年10月 弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所 入所 2016年1月 オリック東京法律事務所・外国法共同事業入所(現任) 2017年8月 キングラン株式会社 社外監査役 2018年11月 成城大学法学部特別講師 2019年10月 LOCON株式会社 社外取締役 2020年10月 当社 監査役(現任) | (注)4 | - |
計 | 1,265,800 |
(注)1.取締役須田 騎一朗は、社外取締役であります。
2.監査役児山法子、望月文夫、蔵元左近は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2022年8月17日開催の臨時株主総会終結の時から、選任後1年以内に終了する事業年度
のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2022年8月17日開催の臨時株主総会終結の時から、選任後4年以内に終了する事業年度
のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.代表取締役社長 鈴木伸明、取締役 伊藤日加の所有株式数は、同人の資産管理会社の株式をそれぞれ含んでいます。
② 社外役員の状況
当社は、本書提出日現在において、取締役4名のうち社外取締役が1名、監査役3名のうち社外監査役が3名の体制であります。社外取締役及び社外監査役は、外部からの客観的かつ中立的な経営監視の機能を担っており、監督機能強化又は監査役の監査機能強化の確保を図っております。
社外取締役須田騎一朗は、企業経営者としての豊富な経験や実績を有しており、経営全般について独立し
た立場から助言・提言いただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、須田騎一朗氏は本
書提出日現在、当社新株予約権300個(3,000株)を保有しておりますが、人的関係、取引関係及びその他の
利害関係はありません。
社外監査役の児山法子は、公認会計士として会計に関する知識を有しており、当社経営に対して適時適切
なご意見やご指摘をいただけるものと期待し、社外監査役に選任しております。なお、当社は児山法子氏と
の間で、2019年7月から2019年9月まで、当社の経営管理体制の構築助言に関する業務委託契約を締結してお
りました。当該取引は2019年9月をもって終了しており、以後、現在に至るまで当社と同人との間に同様の取
引関係はありません。なお、児山法子氏は本書提出日現在、当社新株予約権300個(3,000株)を保有してお
りますが、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役の望月文夫は、税理士としての豊富な経験と税務・会計の知識等に基づき、当社経営に対して
有益なご意見やご指摘をいただくことにより当社経営の健全性・適正性の確保に資することを期待し、社外
監査役として選任しております。なお、当社と同人との間に、人的関係、取引関係その他の利害関係はあり
ません。
社外監査役の蔵元左近は、弁護士であり企業法務等に関する豊富な知見を有しております。そのため、当
社の監査体制の強化を担えるものと判断し、社外監査役として選任しております。なお、当社と同人との間
に、人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針を定めており
ませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性の判断基準等を参考にしており、一般株主と
利益相反が生じる恐れのない人物を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内
部統制部門との関係
当社の社外取締役及び社外監査役は、取締役会で議案等に対し適宜質問や監督・監査上の所感を述べ、実
質的な意見交換を行っております。また、社外監査役は、会計監査人及び内部監査部門と定例的に会議をも
ち、情報の収集及び課題の共有を図っております。また、内部統制に関しては、内部監査室及び会計監査
人との間で認識を共有するとともに、経営管理グループ等と連携し、内部統制組織の継続的な改善を進めて
おります。