臨時報告書
- 【提出】
- 2020/10/23 15:52
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
当社代表執行役のうち1名が2021年3月31日の終了をもって退任するとともに、2020年10月23日開催の取締役会において、新たに代表執行役1名を選定いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の規定に基づき提出するものであります。
代表取締役の異動
(1) 代表執行役でなくなる者の氏名、役職名、生年月日、異動年月日及び所有株式数
(注) 所有株式数は2020年9月30日現在で記載しております。
(2) 新たに代表執行役となる者の氏名、役職名、生年月日、異動年月日及び所有株式数
(注) 所有株式数は2020年9月30日現在で記載しております。
新たに代表執行役になる者の主要略歴
1989年 Dow Corning社 入社
2005年 同社 Corporate Vice President & General Manager of Specialty Chemicals Business,
President Asian Area
東レ・ダウコーニング㈱ Shareholder Representative Director
2009年 同社 Executive Vice President & General Manager of Specialty Chemicals Business
2011年 Avantor Performance Materials社 Chief Executive Officer
2012年 Nusil社 Vice-Chairman & Chief Operating Officer
2014年 Roquette社 Chief Executive Officer(現在に至る)
以 上
氏名(生年月日) | 新役職名 | 旧役職名 | 異動年月日 | 所有株式数(千株) |
越智 仁 (1952年10月21日生) | 取締役 | 取締役 代表執行役 執行役社長 | 2021年4月1日 | 71 |
(注) 所有株式数は2020年9月30日現在で記載しております。
(2) 新たに代表執行役となる者の氏名、役職名、生年月日、異動年月日及び所有株式数
氏名(生年月日) | 新役職名 | 旧役職名 | 異動年月日 | 所有株式数 |
Jean-Marc Gilson (ジョンマーク・ギルソン) (1963年12月6日生) | 代表執行役 執行役社長 | ― | 2021年4月1日 | ― |
(注) 所有株式数は2020年9月30日現在で記載しております。
新たに代表執行役になる者の主要略歴
1989年 Dow Corning社 入社
2005年 同社 Corporate Vice President & General Manager of Specialty Chemicals Business,
President Asian Area
東レ・ダウコーニング㈱ Shareholder Representative Director
2009年 同社 Executive Vice President & General Manager of Specialty Chemicals Business
2011年 Avantor Performance Materials社 Chief Executive Officer
2012年 Nusil社 Vice-Chairman & Chief Operating Officer
2014年 Roquette社 Chief Executive Officer(現在に至る)
以 上