役員の状況
加藤光久
2016年3月の株式保有割合0%(13,000株)
- 2014年3月
取締役副社長
代表取締役 - 0%
10,000株 - 2015年3月
取締役副社長
代表取締役 - 0%
13,000株 - 2016年3月
取締役副社長
代表取締役 - 0%
13,000株
報酬1億円超の役員として登場
- 2014年3月
- 1億1000万
- 2015年3月 +1600万
- 1億2600万
- 2016年3月 +1800万
- 1億4400万
- 2017年3月 -2500万
- 1億1900万
略歴
1975年4月 | 当社入社 |
2000年1月 | 当社第1開発センターチーフエンジニア就任 |
2004年6月 | 当社常務役員就任 |
2006年6月 | トヨタテクノクラフト㈱取締役社長就任 |
2006年6月 | 当社顧問就任 |
2007年6月 | 当社顧問退任 |
2010年6月 | トヨタテクノクラフト㈱取締役社長退任 |
2010年6月 | 当社専務取締役就任 |
2011年6月 | 当社専務役員就任 |
2012年6月 | 当社取締役副社長就任 |
2016年4月 | ㈱コンポン研究所代表取締役就任 |
2016年4月 | ㈱豊田中央研究所代表取締役会長就任 |
その他
- 生年月日
- 1953年3月2日生