役員の状況
加藤治彦
2022年3月の株式保有割合0%(9,000株)
- 2014年3月
取締役 - 0%
0株 - 2015年3月
取締役 - 0%
0株 - 2016年3月
取締役 - 0%
0株 - 2017年3月
取締役 - 0%
0株 - 2019年3月
常勤監査役 - 0%
0株 - 2020年3月
常勤監査役 - 0%
0株 - 2021年3月
常勤監査役 - 0%
1,000株 - 2022年3月
常勤監査役 - 0%
9,000株
略歴
1975年4月 | 大蔵省入省 |
2007年7月 | 財務省主税局長就任 |
2009年7月 | 国税庁長官就任 |
2010年7月 | 国税庁長官退官 |
2011年1月 | ㈱証券保管振替機構専務取締役就任 |
2011年6月 | ㈱証券保管振替機構代表取締役社長就任 |
2013年6月 | 当社取締役就任 |
2015年7月 | ㈱証券保管振替機構取締役兼代表執行役社長就任 |
2018年6月 | 当社取締役退任 |
2019年3月 | ㈱証券保管振替機構代表執行役社長退任 |
2019年6月 | 当社常勤監査役就任 |
2019年6月 | ㈱証券保管振替機構取締役退任 |
その他
- 生年月日
- 1952年7月21日