役員の状況
寺師茂樹
2020年3月の株式保有割合0.001%(49,000株)
- 2014年3月
取締役 - 0%
11,000株 - 2015年3月
取締役副社長
代表取締役 - 0%
14,000株 - 2016年3月
取締役副社長
代表取締役 - 0.001%
20,000株 - 2017年3月 ±0%
取締役 - 0.001%
40,000株 - 2018年3月 ±0%
取締役 - 0.001%
43,000株 - 2019年3月 ±0%
取締役 - 0.001%
49,000株 - 2020年3月 ±0%
取締役 - 0.001%
49,000株
報酬1億円超の役員として登場
- 2016年3月
- 1億1700万
- 2017年3月 -700万
- 1億1000万
- 2018年3月 +1400万
- 1億2400万
- 2019年3月 +700万
- 1億3100万
- 2020年3月 +1000万
- 1億4100万
- 2021年3月 -300万
- 1億3800万
略歴
1980年4月 | 当社入社 |
2005年1月 | 当社第1トヨタセンターZSエグゼクティブチーフエンジニア就任 |
2008年6月 | 当社常務役員就任 |
2008年6月 | トヨタモーターエンジニアリングアンドマニュファクチャリングノースアメリカ㈱執行副社長就任 |
2011年5月 | トヨタモーターエンジニアリングアンドマニュファクチャリングノースアメリカ㈱取締役社長兼COO就任 |
2012年4月 | トヨタモーターエンジニアリングアンドマニュファクチャリングノースアメリカ㈱取締役社長兼CEO就任 |
2012年4月 | トヨタモーターノースアメリカ㈱取締役社長兼COO就任 |
2013年4月 | トヨタモーターエンジニアリングアンドマニュファクチャリングノースアメリカ㈱取締役社長兼CEO退任 |
2013年4月 | トヨタモーターノースアメリカ㈱取締役社長兼COO退任 |
2013年4月 | 当社専務役員就任 |
2013年6月 | 当社取締役・専務役員就任 |
2015年6月 | 当社取締役副社長就任 |
2017年4月 | 当社取締役就任 |
2017年9月 | EV C.A.Spirit㈱代表取締役プレジデント就任 |
2020年4月 | 当社取締役・執行役員就任 |
その他
- 生年月日
- 1955年2月16日