役員の状況
菅原郁郎
2024年3月の株式保有割合0%(0株)
- 2018年3月
取締役 - 0%
0株 - 2019年3月
取締役 - 0%
0株 - 2020年3月
取締役 - 0%
0株 - 2021年3月
取締役 - 0%
0株 - 2022年3月
取締役 - 0%
0株 - 2023年3月
取締役 - 0%
0株 - 2024年3月
取締役 - 0%
0株
略歴
1981年4月 | 通商産業省入省 |
2010年7月 | 経済産業省産業技術環境局長 |
2012年9月 | 経済産業省製造産業局長 |
2013年6月 | 経済産業省経済産業政策局長 |
2015年7月 | 経済産業事務次官 |
2017年7月 | 経済産業事務次官退官 |
2017年8月 | 内閣官房参与 |
2018年6月 | 内閣官房参与退任 |
2018年6月 | トヨタ自動車㈱取締役(現在に至る) |
2022年6月 | ㈱日立製作所取締役(現在に至る) |
2022年6月 | 富士フイルムホールディングス㈱取締役(現在に至る) |
その他
- 生年月日
- 1957年3月6日