役員の状況
Mark T.Hogan
2017年3月の株式保有割合0%(0株)
- 2014年3月
取締役 - 0%
0株 - 2015年3月
取締役 - 0%
0株 - 2016年3月
取締役 - 0%
0株 - 2017年3月
取締役 - 0%
0株
略歴
1973年9月 | ゼネラルモーターズ社入社 |
2002年8月 | ゼネラルモーターズ社グループ副社長就任 |
2004年8月 | ゼネラルモーターズ社グループ副社長退任 |
2004年9月 | マグナインターナショナル社社長就任 |
2007年12月 | マグナインターナショナル社社長退任 |
2008年1月 | ビークルプロダクショングループ社社長兼CEO就任 |
2010年2月 | ビークルプロダクショングループ社社長兼CEO退任 |
2010年3月 | デューイインベストメンツ社社長就任 |
2013年6月 | 当社取締役就任 |
その他
- 生年月日
- 1951年5月15日生