有価証券届出書(新規公開時)
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性―名(役員のうち女性の比率―%)
(注) 1.取締役 山中卓及び松本勇気は、社外取締役であります。
2.監査役 清水光貴、桃崎有治及び川添丈は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2021年5月28日開催の臨時株主総会決議に基づく就任の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2021年5月28日開催の臨時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社では、社外取締役2名及び社外監査役3名を選任しております。
a.社外取締役及び社外監査役の員数並びに当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外監査役桃崎有治は当社の株式40,000株を所有しております。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、社外取締役山中卓、松本勇気及び社外監査役清水光貴、川添丈との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
b.社外取締役及び社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役山中卓は、経営者としての経験を有するとともに、投資家として多数のベンチャー企業の評価を行ってきた幅広い見識を有することから、会社経営に関する助言・提言を期待し、社外取締役として選任しております。
社外取締役松本勇気は、東証一部上場企業を含めた多数企業のCTO(最高技術責任者)や一般社団法人日本CTO協会理事等を歴任し、経営及びデジタル技術に関する幅広い知見を有することから、会社経営及びデジタル技術に関する助言・提言を期待し、社外取締役として選任しております。
監査役清水光貴は、公認会計士として財務及び会計に関する専門的知見を有していることから、社外監査役として選任しております。
監査役桃崎有治は、公認会計士として財務及び会計に関する豊富な知識や経験を有していることから、社外監査役として選任しております。
監査役川添丈は、弁護士として企業法務及びコーポレート・ガバナンスに精通し、その専門家としての豊富な経験、法律に関する高い見識等を有していることから、社外監査役として選任しております。
c.社外取締役及び社外監査役の独立性の基準又は方針及び選任状況に関する提出会社の考え方
当社では社外役員を選任するための独立性に関する基準、又は方針として特段の定めはありませんが、東京証券取引所における独立役員に関する判断基準を参考の上、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外取締役及び社外監査役を選任しております。
③ 社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて内部監査の状況、会計監査の状況及びその結果について適宜報告を受け、必要に応じて説明を求めること等により、経営監督機能としての役割を担っております。
社外監査役は、原則月1回開催される取締役会及び監査役会に出席し、監査業務の精度向上を図っております。また、監査役会は、定期的に内部監査担当者及び会計監査人との連絡会を開催して、情報交換や報告を受け、より効果的な監査業務の実施を図っております。
① 役員一覧
男性10名 女性―名(役員のうち女性の比率―%)
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||||
代表取締役社長 | 土井 悠之介 | 1989年5月18日 |
| (注)3 | 1,947,500 | ||||||||||||||||
取締役会長 | 伊藤 翔太 | 1989年8月28日 |
| (注)3 | 1,947,500 | ||||||||||||||||
専務取締役 | 新宅 央 | 1993年1月12日 |
| (注)3 | 100,000 | ||||||||||||||||
取締役 | 藤嶋 祐作 | 1990年9月18日 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||||||
取締役 | 松村 諒 | 1989年10月7日 |
| (注)3 | 2,500 | ||||||||||||||||
取締役 | 山中 卓 | 1971年6月7日 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||||||
取締役 | 松本 勇気 | 1989年4月16日 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||||||
常勤監査役 | 清水 光貴 | 1991年6月8日 |
| (注)4 | ― |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||
監査役 | 桃崎 有治 | 1950年12月18日 |
| (注)4 | 40,000 | ||||||||||||||
監査役 | 川添 丈 | 1958年6月21日 |
| (注)4 | ― | ||||||||||||||
計 | 4,037,500 |
(注) 1.取締役 山中卓及び松本勇気は、社外取締役であります。
2.監査役 清水光貴、桃崎有治及び川添丈は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2021年5月28日開催の臨時株主総会決議に基づく就任の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2021年5月28日開催の臨時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社では、社外取締役2名及び社外監査役3名を選任しております。
a.社外取締役及び社外監査役の員数並びに当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外監査役桃崎有治は当社の株式40,000株を所有しております。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、社外取締役山中卓、松本勇気及び社外監査役清水光貴、川添丈との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
b.社外取締役及び社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役山中卓は、経営者としての経験を有するとともに、投資家として多数のベンチャー企業の評価を行ってきた幅広い見識を有することから、会社経営に関する助言・提言を期待し、社外取締役として選任しております。
社外取締役松本勇気は、東証一部上場企業を含めた多数企業のCTO(最高技術責任者)や一般社団法人日本CTO協会理事等を歴任し、経営及びデジタル技術に関する幅広い知見を有することから、会社経営及びデジタル技術に関する助言・提言を期待し、社外取締役として選任しております。
監査役清水光貴は、公認会計士として財務及び会計に関する専門的知見を有していることから、社外監査役として選任しております。
監査役桃崎有治は、公認会計士として財務及び会計に関する豊富な知識や経験を有していることから、社外監査役として選任しております。
監査役川添丈は、弁護士として企業法務及びコーポレート・ガバナンスに精通し、その専門家としての豊富な経験、法律に関する高い見識等を有していることから、社外監査役として選任しております。
c.社外取締役及び社外監査役の独立性の基準又は方針及び選任状況に関する提出会社の考え方
当社では社外役員を選任するための独立性に関する基準、又は方針として特段の定めはありませんが、東京証券取引所における独立役員に関する判断基準を参考の上、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外取締役及び社外監査役を選任しております。
③ 社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて内部監査の状況、会計監査の状況及びその結果について適宜報告を受け、必要に応じて説明を求めること等により、経営監督機能としての役割を担っております。
社外監査役は、原則月1回開催される取締役会及び監査役会に出席し、監査業務の精度向上を図っております。また、監査役会は、定期的に内部監査担当者及び会計監査人との連絡会を開催して、情報交換や報告を受け、より効果的な監査業務の実施を図っております。