取 締 役:男性4名 女性2名(取締役のうち女性の比率33.3%)
監 査 役:男性2名 女性3名(監査役のうち女性の比率60.0%)
役員合計:男性6名 女性5名(役員合計のうち女性の比率45.5%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
代表取締役 社長 兼 CEO | 取締役会 議長 | 魚 谷 雅 彦 | 1954年6月2日生 | 1977年4月 | ライオン歯磨株式会社(現ライオン株式会社)入社 | 1988年1月 | シティバンクN.A.マネージャー | 1991年4月 | クラフト・ジャパン株式会社(現 モンデリーズ・ジャパン株式会社)代表取締役副社長 | 1994年5月 | 日本コカ・コーラ株式会社 取締役上級副社長・マーケティング本部長 | 2001年10月 | 同社 代表取締役社長(Global Officer) | 2006年8月 | 同社 代表取締役会長 | 2007年6月 | 株式会社ブランドヴィジョン 代表取締役社長 | 2011年8月 | アスクル株式会社 社外取締役 | 2012年10月 | シティバンク銀行株式会社 取締役(非常勤) | 2013年4月 | 当社マーケティング統括顧問 | 2014年4月 | 当社執行役員社長(現) 当社CSR委員会 委員長 | 2014年6月 | 当社代表取締役(現) | 2018年10月 | 当社コンプライアンス委員会委員長(現) |
| (注)4 | 16,100 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
代表取締役 副社長 | チーフイノベーション オフィサー | 島 谷 庸 一 | 1956年8月11日生 | 1979年4月 | 当社入社 | 2004年1月 | 資生堂(中国)研究開発中心有限公司董事兼総経理 | 2006年4月 | 当社化粧品開発センター長 | 2007年10月 | 当社スキンケア開発センター長 | 2010年4月 | 当社執行役員 当社国内化粧品事業部マーケティング領域、国内ノン資生堂事業担当 | 2012年4月 | 当社食品研究開発、新成長領域研究開発、研究管理、技術アライアンス担当 | 2013年4月 | 当社研究開発(化粧品・新領域)担当 | 2014年4月 | 当社研究開発担当 | 2015年4月 | 当社執行役員常務 研究開発本部長 | 2017年6月 | 当社R&D戦略、GIC統括運営、化粧情報開発、化粧品開発、技術知財、アドバンストリサーチ、インキュベーション(現)、品質評価担当 | 2018年1月 | 当社安全性・解析研究担当(現) | 2018年3月 | 当社取締役 | 2019年1月 | 当社代表取締役(現) 当社副社長(現) 当社チーフイノベーションオフィサー(現) 当社経営全般補佐(現) 当社プロセスエンジニアリング開発・パッケージ開発、フロンティアサイエンス事業担当(現) |
| (注)4 | 5,300 |
取締役 常務 | チーフピープルオフィサー 兼 チーフ ソーシャル バリュークリエイション オフィサー | 青 木 淳 | 1957年4月30日生 | 1980年4月 | 株式会社槇総合計画事務所入社 | 1991年4月 | マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク日本支社入社 アソシエイト・コンサルタント | 1993年7月 | 同社 エンゲージメント・マネジャー | 1995年7月 | 同社 シニア・エンゲージメント・マネジャー | 1999年2月 | BNPパリバ・カーディフ 日本代表 | 2011年11月 | 同社 国際人事部門責任者(フランス) | 2014年11月 | 当社常勤顧問 | 2015年1月 | 当社人事部長、人事、風土改革担当 | 2015年4月 | 当社執行役員 人事本部長、人事部長 | 2016年1月 | 当社中国事業革新プロジェクト担当、秘書・渉外担当 資生堂麗源化粧品有限公司 董事長 | 2017年1月 | 当社執行役員常務(現) 当社クリエイティブ本部長 当社宣伝・デザイン担当 | 2017年3月 | 当社取締役(現) | 2018年1月 | 当社代表取締役 当社人事、秘書・渉外、企業文化担当 | 2019年1月 | 当社チーフピープルオフィサー(現) 当社チーフソーシャルバリュークリエイションオフィサー(現) 当社経営全般補佐(現) 当社人事、社会価値創造、ファシリティマネジメント担当(現) |
| (注)4 | 1,200 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
社外取締役 | ― | 石 倉 洋 子 (注)3 | 1949年3月19日生 | 1985年7月 | マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク日本支社入社 | 1992年4月 | 青山学院大学国際政治経済学部 教授 | 1996年3月 | エイボン・プロダクツ株式会社 取締役(非常勤) | 2000年4月 | 一橋大学大学院国際企業戦略研究科 教授 | 2001年2月 | 中央教育審議会 委員 | 2004年4月 | ボーダフォンホールディングス株式会社(当時) 取締役(非常勤) 日本郵政公社 社外理事(非常勤) | 2005年10月 | 日本学術会議 副会長 | 2006年6月 | 株式会社商船三井 社外取締役 | 2008年1月 | 総合科学技術会議 議員(非常勤) | 2010年6月 | 日清食品ホールディングス株式会社 社外取締役(現) 富士通株式会社 社外取締役 | 2011年4月 | 慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科 教授 | 2012年4月 | 一橋大学 名誉教授(現) | 2012年6月 | ライフネット生命保険株式会社 社外取締役 | 2014年6月 | 双日株式会社 社外取締役 | 2015年6月 | 当社社外取締役(現) | 2018年4月 | 当社役員指名諮問委員会委員長(現) |
| (注)4 | 1,000 |
社外取締役 | ― | 岩 原 紳 作 | 1952年12月17日生 | 1978年8月 | 東京大学法学部助教授 | 1981年9月 | 米国 ハーバード大学ロー・スクール 客員研究員 | 1982年12月 | 米国 カリフォルニア大学バークレー校ロー・スクール客員研究員 | 1991年9月 | 米国 ハーバード大学ロー・スクール 客員教授 | 1991年11月 | 東京大学大学院法学政治学研究科教授 | 2003年4月 | 郵政行政審議会委員 | 2005年1月 | 企業会計審議会委員 | 2009年4月 | 財団法人財務会計基準機構理事 | 2010年4月 | 法制審議会委員(現)、法制審議会会社法制部会長 | 2013年4月 | 早稲田大学法学学術院 教授(現) | 2013年6月 | 東京大学 名誉教授(現) | 2015年1月 | 金融審議会会長 | 2017年7月 | 森・濱田松本法律事務所 顧問(現) | 2018年3月 | 当社社外取締役(現) |
| (注)4 | 100 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
社外取締役 | ― | 大石 佳能子 | 1961年3月24日生 | 1983年4月 | 日本生命保険相互会社入社 | 1987年8月 | マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク ニューヨーク支社 | 1988年11月 | マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク 東京支社 | 2000年6月 | 株式会社メディヴァ代表取締役(現) | 2000年7月 | 株式会社西南メディヴァ(現株式会社シーズ・ワン)代表取締役(現) | 2001年8月 | アスクル株式会社 社外監査役 | 2002年8月 | 同社社外取締役 | 2010年6月 | アステラス製薬株式会社 社外取締役 | 2015年6月 | 江崎グリコ株式会社 社外取締役(現) 参天製薬株式会社 社外取締役(現) スルガ銀行株式会社 社外取締役 | 2016年3月 | 当社社外取締役(現) | 2018年4月 | 当社役員報酬諮問委員会委員長(現) |
| (注)4 | 1,300 |
常勤監査役 | ― | 吉 田 猛 | 1961年10月4日生 | 1985年8月 | 株式会社オークラ経営経理学院入社 | 1992年2月 | 当社入社 | 2009年4月 | 当社事業企画部長 兼 事業管理室長 | 2011年4月 | 資生堂アメリカズCorp. 上級副社長 | 2014年10月 | 当社監査部長 | 2016年1月 | 資生堂ジャパン株式会社 ジャパン運営部長 | 2017年1月 | 株式会社エフティ資生堂 パーソナルケア事業計画部長 | 2018年1月 | 当社秘書・渉外部付 | 2018年3月 | 当社常勤監査役(現) |
| (注)5 | 2,900 |
常勤監査役 | ― | 宇 野 晶 子 | 1960年10月14日生 | 1983年4月 | 当社入社 | 2008年4月 | 当社ビューティーソリューション開発センター次長 | 2009年4月 | 当社お客さま・社会リレーション部次長 | 2010年4月 | 資生堂ビジネスソリューション株式会社 お客さまセンター次長 | 2011年4月 | 当社お客さまセンター次長 | 2016年1月 | 資生堂ジャパン株式会社 お客さまセンター長 | 2019年1月 | 当社秘書・渉外部 部付部長 | 2019年3月 | 当社常勤監査役(現) |
| (注)6 | 5,800 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
社外監査役 | ― | 後 藤 靖 子 | 1958年2月19日生 | 1980年4月 | 運輸省入省 | 1997年1月 | 同省 九州運輸局企画部長 | 1998年7月 | 同省 運輸政策局観光部企画調査室長 | 2001年1月 | 海上保安庁国際危機管理官 | 2003年7月 | 国土交通省総合政策局交通消費者行政課長 | 2004年6月 | 日本政府観光局ニューヨーク観光宣伝事務所長 | 2005年10月 | 山形県副知事 | 2008年7月 | 国土交通省北陸信越運輸局長 | 2010年8月 | 同省 大臣官房審議官(海事局担当) | 2011年10月 | 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構理事(共有船舶担当) | 2013年7月 | 国土交通省国土交通政策研究所所長 | 2014年10月 | 九州旅客鉄道株式会社入社 顧問 | 2015年6月 | 同社 鉄道事業本部副本部長 兼 旅行事業本部長 同社 常務取締役鉄道事業本部副本部長 兼 旅行事業本部長 | 2017年6月 | 同社 常務取締役(財務部担当 CFO) | 2018年6月 | 同社 取締役監査等委員(現) | 2019年3月 | 当社社外監査役(現) |
| (注)6 | 0 |
社外監査役 | ― | 小 津 博 司 | 1949年7月21日生 | 1974年4月 | 東京地方検察庁 検事 | 2001年6月 | 佐賀地方検察庁 検事正 | 2002年8月 | 最高検察庁 検事 | 2004年6月 | 法務省 大臣官房長 | 2006年6月 | 法務省 刑事局長 | 2007年7月 | 法務省 法務事務次官 | 2009年7月 | 札幌高等検察庁 検事長 | 2010年12月 | 最高検察庁 次長検事 | 2011年8月 | 東京高等検察庁 検事長 | 2012年7月 | 最高検察庁 検事総長 | 2014年9月 | 弁護士登録 | 2015年6月 | 三井物産株式会社 社外監査役(現) トヨタ自動車株式会社 社外監査役(現) | 2016年3月 | 一般財団法人清水育英会 代表理事(現) | 2016年11月 | 一般社団法人刑事司法福祉フォーラム・オアシス 代表理事(現) | 2017年3月 | 当社社外監査役(現) | 2017年5月 | 一般財団法人日本刑事政策研究会 代表理事(現) |
| (注)7 | 100 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
社外監査役 | ― | 辻 山 栄 子 | 1947年12月11日生 | 1977年4月 | 茨城大学人文学部 専任講師 | 1982年1月 | 米国 コロンビア大学 ビジネス・スクール 客員研究員 | 1985年4月 | 武蔵大学経済学部 助教授 | 1993年9月 | 英国 ケンブリッジ大学 客員研究員 | 1996年4月 | 武蔵大学 経済学部長 | 2001年7月 | 米国 財務会計基準審議会(FASB)国際客員フェロー | 2003年4月 | 早稲田大学商学部・同大学大学院商学研究科 教授 | 2004年9月 | 早稲田大学商学学術院 教授 | 2008年6月 | 三菱商事株式会社 社外監査役 | 2010年6月 | オリックス株式会社 社外取締役(現) | 2010年9月 | 早稲田大学大学院 商学研究科長 | 2011年5月 | 株式会社ローソン 社外監査役(現) | 2011年6月 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ(現 株式会社NTTドコモ) 社外監査役 (現) | 2012年6月 | 当社社外監査役(現) | 2018年4月 | 早稲田大学名誉教授(現) |
| (注)8 | 10,300 |
計 | 44,100 |
(注) 1 石倉洋子氏、岩原紳作氏及び大石佳能子氏は、社外取締役です。
2 後藤靖子氏、小津博司及び辻山栄子氏は、社外監査役です。
3 石倉洋子氏は、当該氏名が高名であることから前記のとおり表記していますが、戸籍上の氏名は栗田洋子氏
です。
4 取締役の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から2019年12月期に係る定時株主総会終結の時
までです。
5 監査役吉田猛氏の任期は、2017年12月期に係る定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会
終結の時までです。
6 監査役宇野晶子氏及び後藤靖子氏の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から2022年12月期に
係る定時株主総会終結の時までです。
7 監査役小津博司氏の任期は、2016年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総
会終結の時までです。
8 監査役辻山栄子氏の任期は、2015年12月期に係る定時株主総会終結の時から2019年12月期に係る定時株主総
会終結の時までです。
[ご参考] 取締役を兼務しない執行役員
取締役を兼務しない執行役員:男性10名 女性4名(取締役を兼務しない執行役員のうち女性の比率28.6%)
地位 | 氏名 | 担当又は主な職業 |
執行役員 常 務 | 杉 山 繁 和 | 日本地域 CEO 資生堂ジャパン株式会社 代表取締役 社長 コンプライアンス委員会委員 |
執行役員 常 務 | 直 川 紀 夫 | チーフサプライネットワークオフィサー SN※改革、サプライ・購買統括、グローバルイニシアティブ、デマンド・サプライ計画、ロジスティクス、生産、工場、那須工場設立準備 コンプライアンス委員会委員 |
執行役員 | ジャン フィリップ シャリエ | アジアパシフィック地域 CEO 資生堂アジアパシフィックPte. Ltd.社長 コンプライアンス委員会委員 |
執行役員 | マイケル クームス | CFO 最高財務責任者 戦略財務、財務経理、IR、ビジネスディベロップメント コンプライアンス委員会委員 |
執行役員 | 藤 原 憲 太 郎 | 中国地域 CEO 資生堂(中国)投資有限公司董事長兼総経理 コンプライアンス委員会委員 |
執行役員 | カタリーナ ヘーネ | グローバルプロフェッショナル事業 シニアバイスプレジデント コンプライアンス委員会委員 |
執行役員 | 堀 井 清 美 | チーフビューティーストラテジーオフィサー |
執行役員 | 亀 山 満 | チーフインフォメーションテクノロジーオフィサー グローバルICT※、情報セキュリティ コンプライアンス委員会委員 |
執行役員 | 岡 部 義 昭 | グローバルプレステージブランド事業本部チーフブランドオフィサー ブランドSHISEIDO SHISEIDOブランド |
執行役員 | 塩 島 義 浩 | チーフクオリティーオフィサー 品質保証、グローバル薬務推進、秘書・渉外 コンプライアンス委員会委員 |
執行役員 | 鈴 木 ゆ か り | グローバルプレステージブランド事業本部チーフブランドオフィサー クレ・ド・ポー ボーテ クレ・ド・ポー ボーテブランド |
執行役員 | 山 本 尚 美 | チーフクリエイティブオフィサー クリエイティブ、ビューティークリエイション、社会価値創造 |
執行役員 | 依 田 光 史 | チーフリーガルオフィサー リーガル・ガバナンス、リスクマネジメント コンプライアンス委員会委員 |
執行役員 | 吉 田 克 典 | チーフプロダクトディベロップメントオフィサー 化粧品開発、パッケージ開発、プロセスエンジニアリング開発 |
※SN:サプライネットワーク
※ICT:インフォメーション&コミュニケーションテクノロジー