有価証券届出書(新規公開時)
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)
(注)1.2015年12月16日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
2.取締役川島育也、ポール・クオ、藤井良太郎及び市毛由美子は、社外取締役であります。
3.2016年9月期に係る定時株主総会終結の時から2017年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2015年9月期に係る定時株主総会終結の時から2017年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。なお、ポール・クオは前任の取締役(監査等委員)スティーブ・デイカスの任期を引き継いでおります。
5.2016年9月期に係る定時株主総会終結の時から2018年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.当社は、執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び担当は、以下のとおりであります。
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
代表取締役会長 | - | スティーブ・ デイカス | 1960年11月7日生 | 1983年9月 NORTHROP AIRCRAFT COMPANY入社 1985年9月 クーパース・アンド・ライブランド入社 1994年3月 マースインコーポレイテッド入社 2001年9月 マスターフーズ㈱(現マースジャパンリミテッド)プレジデント 2005年10月 ㈱ファーストリテイリング シニア・バイス・プレジデント 2007年7月 ウォルマート・ストアーズ・インク シニア・バイス・プレジデント 2010年3月 ウォルマート・ジャパン・ホールディングス合同会社 エグゼクティブ・バイス・プレジデント 2011年6月 同社CEO 2015年10月 当社取締役 2015年12月 当社取締役(監査等委員) 2016年6月 Sushiro USA LLC Manager(現任) 2016年7月 当社代表取締役会長(現任) | (注)3 | - |
代表取締役社長 | - | 水留 浩一 | 1968年1月26日生 | 1991年4月 ㈱電通入社 1996年2月 アンダーセンコンサルティング(現アクセンチュア㈱)入社 2000年4月 ㈱ローランド・ベルガー(日本法人)入社 2005年1月 同社代表取締役 2009年10月 ㈱企業再生支援機構(現㈱地域経済活性化支援機構)常務取締役 2010年1月 日本航空㈱管財人代理として更生計画の策定・実行に着手 2010年12月 同社取締役副社長 2012年7月 ㈱ワールド常務執行役員 2013年6月 同社取締役専務執行役員 2015年1月 ㈱あきんどスシロー顧問 2015年2月 同社代表取締役社長CEO(現任) 2015年3月 当社代表取締役社長(現任) 2015年6月 Sushiro USA LLC Manager(現任) 2015年9月 SUSHIRO KOREA,INC.理事(現任) 2015年10月 ㈱スシロークリエイティブダイニング代表取締役(現任) 2016年5月 Sushiro U.S. Holdings Inc. Director (現任) | (注)3 | 30,411 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
取締役 | - | ジョン・ダーキン | 1960年4月18日生 | 1982年5月 米国海軍 第7艦隊 NATO軍 在日米軍司令部 大尉 1991年6月 味の素ゼネラルフーヅ㈱入社 1997年9月 ㈱ナイキジャパン最高財務責任者兼情報システム本部長 1999年8月 同社代表取締役副社長 2001年9月 ボーダフォン・グループ Plc入社 2006年4月 ボーダフォン・アジアパシフィック社長 2007年6月 シティバンク銀行㈱入社 ㈱日興コーディアルグループ(現シティグループ・ジャパン・ホールディングス㈱)出向 執行役最高財務責任者 2008年3月 日興コーディアル証券㈱(現SMBC日興証券㈱)専務取締役最高財務責任者 2010年4月 ㈱ベルシステム24(現㈱ベルシステム24ホールディングス)執行役副社長CFO 2013年2月 ㈱あきんどスシローCFO常務執行役員財務本部長 2013年2月 SUSHIRO KOREA,INC.理事(現任) 2013年3月 ㈱ベルパーク取締役 2013年10月 ㈱あきんどスシローCFO常務執行役員財務IT本部長財務経理部兼情報システム部担当 2014年3月 同社CFO常務執行役員財務IT本部長兼事業計画部長 2015年6月 Sushiro USA LLC Manager(現任) 2015年10月 ㈱あきんどスシロー取締役常務執行役員財務本部長(現任) 2015年10月 当社取締役(現任) 2016年5月 Sushiro U.S. Holdings Inc. President(現任) | (注)3 | 13,329 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
取締役 | - | 豊﨑 賢一 | 1965年2月1日生 | 1984年4月 鯛すし(個人営業)就職 1984年10月 ㈱すし太郎(大阪府豊中市)入社 1992年12月 同社取締役 2000年12月 ㈱あきんどスシロー(旧㈱あきんどスシロー)に商号変更、取締役仕入部長 2004年1月 同社取締役営業本部長兼本社営業部長 2005年1月 同社取締役営業部長 2006年4月 同社取締役仕入部長 2007年12月 同社代表取締役副社長兼仕入部長 2008年8月 同社代表取締役副社長兼営業本部長兼仕入部長 2009年5月 前㈱あきんどスシロー取締役 2009年6月 同社代表取締役社長兼営業本部長兼仕入部長 2010年6月 同社代表取締役社長兼執行役員 2013年1月 ㈱あきんどスシロー代表取締役 2015年2月 同社取締役最高顧問兼品質管理室担当 2015年3月 当社取締役(現任) | (注)3 | 167,949 |
取締役 | - | アレキサンドル・ エメリー | 1969年8月7日生 | 1991年7月 フランス大使館 企業振興部大阪事務所 商務官補佐 1993年9月 ブラクストン・アソシエイツ入社 1997年9月 マッキンゼー・アンド・カンパニー入社 2000年1月 同社エンゲージメント・マネージャー 2002年10月 ペルミラ・アドバイザーズ㈱入社 2008年1月 同社プリンシパル兼日本代表 2010年3月 Kingsbridge Limited取締役(現任) 2011年1月 ペルミラ・アドバイザーズ・リミテッド パートナー兼アジア統括責任者(現任) 2011年2月 アリスタライフサイエンス㈱取締役 2011年3月 ペルミラ・アドバイザーズ・リミテッド取締役(現任) 2012年8月 CEILジャパン㈱(現㈱あきんどスシロー)代表取締役 2013年1月 ㈱あきんどスシロー取締役 2015年3月 当社取締役(現任) 2016年6月 ㈱ジョンマスターオーガニックグループ代表取締役(現任) | (注)3 | - |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
取締役 (監査等委員) | - | 川島 育也 | 1947年5月22日生 | 1979年11月 陽光監査法人(現新日本有限責任監査法人)入所 1981年4月 公認会計士登録 1984年6月 税理士登録 1984年6月 川島税理士事務所(現税理士法人川島総合事務所)開設(現任) 1990年7月 陽光監査法人(現新日本有限責任監査法人)代表社員 2004年11月 ブレイクスルー・サポート㈱設立 代表取締役(現任) 2009年6月 新日本有限責任監査法人退所 2009年7月 公認会計士川島育也事務所開設(現任) 2011年12月 前㈱あきんどスシロー監査役 2012年6月 ㈱藤商事監査役(現任) 2013年1月 ㈱あきんどスシロー監査役(現任) 2015年3月 当社監査役 2015年12月 当社取締役(監査等委員)(現任) | (注)4 | - |
取締役 (監査等委員) | - | ポール・クオ | 1962年12月15日生 | 1986年7月 ゴールドマン・サックス証券会社入社 1994年3月 クレディ・スイス 入社 2003年6月 クレディ・スイス ファーストボストン証券会社最高経営責任者及び日本における代表者 2006年4月 クレディ・スイス証券㈱代表取締役社長兼CEO 2011年6月 ㈱東京証券取引所グループ 取締役 2011年6月 ㈱東京証券取引所 取締役 2011年6月 一般社団法人国際銀行協会 会長 2011年6月 日本証券業協会 証券戦略会議委員 2016年7月 当社取締役(監査等委員)(現任) | (注)4 | - |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
取締役 (監査等委員) | - | 藤井 良太郎 | 1975年1月30日生 | 1997年4月 大蔵省(現財務省)入省 1999年1月 国税庁出向 2001年7月 ゴールドマン・サックス証券会社(現ゴールドマン・サックス証券㈱)入社 2004年12月 同社ヴァイス・プレジデント 2006年5月 ㈱KKRジャパン プリンシパル 2010年7月 ㈱インテリジェンス取締役 2011年1月 ㈱KKRジャパン ディレクター兼㈱KKRキャピタル・マーケッツ取締役 2014年4月 パナソニックヘルスケアホールディングス㈱監査役 2015年7月 ペルミラ・アドバイザーズ㈱マネージング・ディレクター兼日本代表 2015年8月 当社取締役 2015年12月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2016年1月 ペルミラ・アドバイザーズ㈱代表取締役社長(現任) 2016年6月 ㈱スタイラ取締役 2016年6月 ㈱ジョンマスターオーガニックグループ取締役(現任) | (注)4 | - |
取締役 (監査等委員) | - | 市毛 由美子 | 1961年3月13日生 | 1989年4月 弁護士登録 1989年4月 日本アイ・ビー・エム㈱入社 2007年12月 のぞみ総合法律事務所パートナー(現任) 2009年4月 第二東京弁護士会副会長 2010年9月 日本弁護士連合会事務次長 2012年6月 NECネッツエスアイ㈱社外取締役(現任) 2014年5月 イオンモール㈱社外監査役(現任) 2014年12月 三洋貿易㈱社外取締役(現任) 2016年12月 当社取締役(監査等委員)(現任) | (注)5 | - |
計 | 211,689 |
(注)1.2015年12月16日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
2.取締役川島育也、ポール・クオ、藤井良太郎及び市毛由美子は、社外取締役であります。
3.2016年9月期に係る定時株主総会終結の時から2017年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2015年9月期に係る定時株主総会終結の時から2017年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。なお、ポール・クオは前任の取締役(監査等委員)スティーブ・デイカスの任期を引き継いでおります。
5.2016年9月期に係る定時株主総会終結の時から2018年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.当社は、執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び担当は、以下のとおりであります。
地位 | 氏名 | 担当 |
執行役員 | 清水 敬太 | 社長室 |
執行役員 | 木下 嘉人 | 総務部 |