有価証券届出書(新規公開時)
男性 12名 女性 -名(役員のうち女性の比率 -%)
(注) 1.取締役 久内幸二郎、神戸俊昭は、社外取締役であります。
2.監査役 宮前匡雄、立脇謙一、中井千尋及び福島章は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2019年2月28日開催の臨時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2019年2月28日開催の臨時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.代表取締役平野雅博の所有株式数は、同氏の資産管理会社である雅リアルエステート株式会社が保有する株式数を含んでおります。
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | |
代表取締役 | - | 平 野 雅 博 | 1958年1月18日 | 1980年4月 | ダイア建設株式会社入社 | (注)3 | 492,600 (注)5 |
1991年1月 | 同社渋谷支店長 | ||||||
1992年8月 | 同社本店長 | ||||||
1993年4月 | 同社東関東支店長 | ||||||
1996年6月 | 同社取締役東関東支店長 | ||||||
1997年4月 | 同社取締役北海道支店長 | ||||||
2003年4月 | 当社設立 代表取締役(現任) | ||||||
2007年4月 | グランコミュニティ株式会社 | ||||||
代表取締役(現任) | |||||||
2008年2月 | 雅リアルエステート株式会社 | ||||||
取締役(現任) | |||||||
2012年5月 | グランホーム株式会社 | ||||||
代表取締役(現任) | |||||||
専務取締役 | 営業企画部長 | 米 盛 公 和 | 1952年12月2日 | 1973年4月 | 株式会社しかや入社 | (注)3 | 35,800 |
1975年6月 | 有限会社真島セールスコンサルタ | ||||||
ント入社 | |||||||
1978年6月 | 株式会社小田億入社 | ||||||
1985年7月 | ダイア建設株式会社入社 | ||||||
2001年4月 | 同社北陸支店長 | ||||||
2003年5月 | 当社入社 | ||||||
2003年6月 | 当社常務取締役 | ||||||
2012年6月 | 当社専務取締役営業企画部長兼 | ||||||
東京支店担当(現任) | |||||||
2013年6月 | グランコミュニティ株式会社 | ||||||
取締役(現任) | |||||||
専務取締役 | - | 竹 内 眞 | 1951年9月25日 | 1974年4月 | 丸彦渡辺建設株式会社入社 | (注)3 | - |
2004年6月 | 同社取締役技術本部副本部長 | ||||||
建築部長 | |||||||
2008年4月 | 同社常務取締役北海道統括本部長 | ||||||
札幌本店長 | |||||||
2011年6月 | 同社専務取締役技術本部長 | ||||||
札幌本店長 北海道地区支店管掌 | |||||||
2014年7月 | 同社取締役専務執行役員 | ||||||
北海道・東北事業本部長 | |||||||
2016年6月 | 同社顧問 | ||||||
2018年4月 | 当社顧問 | ||||||
2018年6月 | 当社専務取締役(現任) | ||||||
常務取締役 | - | 矢 代 俊 二 | 1958年4月29日 | 1980年3月 | 芥川コンピューター会計事務所入社 | (注)3 | 58,400 |
1981年4月 | 北海道ビジネス専門学校(教務員)入職 | ||||||
1984年6月 | ダイア建設株式会社入社 | ||||||
2003年4月 | 当社設立 取締役管理部長 | ||||||
2010年6月 | 当社取締役常務執行役員管理部長 | ||||||
2012年6月 | 当社常務取締役管理部長 | ||||||
2014年6月 | グランホーム株式会社取締役(現任) | ||||||
2018年4月 | 当社常務取締役(現任) | ||||||
取締役 | 企画設計部長 | 佐々木 裕 一 | 1953年7月25日 | 1978年4月 | 株式会社梓設計企画情報部入社 | (注)3 | 11,000 |
1990年6月 | 株式会社北海道梓設計取締役所長 | ||||||
1992年6月 | 同社代表取締役 | ||||||
1997年10月 | 株式会社ネストデザイン研究所 | ||||||
代表取締役 | |||||||
2003年4月 | 当社設立 企画設計部長 | ||||||
2003年6月 | 当社取締役企画設計部長(現任) | ||||||
取締役 | 事業部長 | 石 井 雅 之 | 1959年5月30日 | 1984年4月 | ダイア建設株式会社入社 | (注)3 | 3,600 |
2003年9月 | 同社東北支店事業部長 | ||||||
2004年4月 | 当社入社事業・企画設計部 | ||||||
担当部長代理 | |||||||
2005年10月 | 当社事業部長 | ||||||
2009年6月 | 当社取締役事業部長(現任) | ||||||
2013年7月 | ウエルネス事業担当兼務(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | |
取締役 | - | 久 内 幸二郎 | 1951年9月28日 | 1974年4月 | 三菱商事株式会社入社 | (注)3 | - |
1999年2月 | 同社LPG部長 | ||||||
2001年4月 | 同社中国支社燃料部長 | ||||||
2003年5月 | 同社LPG部長 | ||||||
2006年4月 | アストモスエネルギー株式会社 | ||||||
常務取締役供給本部長 | |||||||
2008年3月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
2011年3月 | 同社代表取締役会長 | ||||||
2012年5月 | 株式会社クレックス執行役員副会長 | ||||||
2013年6月 | 同社取締役副会長 | ||||||
2018年6月 | 当社社外取締役(現任) | ||||||
2018年9月 | 株式会社クレックス代表取締役副会長(現任) | ||||||
取締役 | - | 神 戸 俊 昭 | 1964年1月9日 | 1988年4月 | 株式会社北海道拓殖銀行入行 | (注)3 | - |
2001年4月 | 司法研修所入所 | ||||||
2002年10月 | 弁護士登録 橋本・大川合同法律事務所入所 | ||||||
2006年10月 | 神戸法律事務所設立 | ||||||
2009年1月 | 弁護士法人神戸法律事務所設立代表社員 | ||||||
2014年10月 | 弁護士法人神戸・万字・福田法律事務所に | ||||||
事務所名変更代表社員(現任) | |||||||
2016年11月 | 高砂酒造株式会社社外監査役(現任) | ||||||
2017年6月 | 北栄保険サービス株式会社社外取締役(現任) | ||||||
2018年6月 | 当社社外取締役(現任) | ||||||
監査役 (常勤) | - | 宮 前 匡 雄 | 1945年6月22日 | 1969年4月 | 株式会社北海道拓殖銀行入行 | (注)4 | 600 |
1995年4月 | 同行五稜郭支店長 | ||||||
1997年7月 | タクト保険サービス株式会社 | ||||||
(現北栄保険サービス株式会社)入社 | |||||||
2005年11月 | 証券会員制法人札幌証券取引所入所 | ||||||
2005年11月 | 同所上場審査部長 | ||||||
2013年2月 | 当社監査役(現任) | ||||||
2013年6月 | グランコミュニティ株式会社監査役(現任) | ||||||
2013年6月 | グランホーム株式会社監査役(現任) | ||||||
監査役 (常勤) | - | 立 脇 謙 一 | 1948年11月11日 | 1972年4月 | 株式会社北海道拓殖銀行入行 | (注)4 | - |
1998年2月 | 同行室蘭支店長 | ||||||
1998年11月 | 株式会社北洋銀行入行 | ||||||
2001年1月 | 北洋オフィスサービス株式会社出向 | ||||||
2003年6月 | 上光証券株式会社出向 | ||||||
2005年6月 | 同社入社取締役 | ||||||
2011年6月 | 同社専務取締役 | ||||||
2013年6月 | 同社代表取締役専務 | ||||||
2017年6月 | 同社顧問 | ||||||
2019年2月 | 当社監査役(現任) | ||||||
監査役 | - | 中 井 千 尋 | 1945年8月12日 | 1968年4月 | 株式会社北洋相互銀行 | (注)4 | - |
(現株式会社北洋銀行)入行 | |||||||
1998年6月 | 同行取締役 | ||||||
2000年6月 | 同行常務取締役 | ||||||
2001年6月 | 同行専務取締役 | ||||||
2002年6月 | 同行取締役副頭取 | ||||||
2010年6月 | 交洋不動産株式会社代表取締役会長 | ||||||
2012年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
2018年6月 | 交洋不動産株式会社顧問(現任) | ||||||
監査役 | - | 福 島 章 | 1948年12月5日 | 1967年4月 | 株式会社商工組合中央金庫入行 | (注)4 | - |
2000年4月 | 札幌ガス株式会社出向 | ||||||
2000年6月 | 同社取締役管理部長 | ||||||
2004年1月 | 同社へ転籍 | ||||||
2008年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
2011年6月 | 札幌ガス株式会社常務取締役 | ||||||
2018年6月 | 同社顧問(現任) | ||||||
計 | 602,000 |
(注) 1.取締役 久内幸二郎、神戸俊昭は、社外取締役であります。
2.監査役 宮前匡雄、立脇謙一、中井千尋及び福島章は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2019年2月28日開催の臨時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2019年2月28日開催の臨時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.代表取締役平野雅博の所有株式数は、同氏の資産管理会社である雅リアルエステート株式会社が保有する株式数を含んでおります。