有価証券届出書(新規公開時)
男性8名 女性―名 (役員のうち女性の比率 ―%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
代表取締役 | CEO | 太田 睦 | 1984年12月29日 | 2007年8月 | アクセンチュア・テクノロジー・ソリューションズ株式会社(現、 アクセンチュア株式会社)入社 | (注)3 | 4,917,000 |
2010年8月 | 当社設立 代表取締役(現任) | ||||||
取締役 | CTO | 柳瀬 文孝 | 1980年9月11日 | 2007年8月 | アクセンチュア・テクノロジー・ソリューションズ株式会社(現、 アクセンチュア株式会社)入社 | (注)3 | 775,000 |
2011年3月 | 当社 取締役(現任) | ||||||
取締役 | COO | 鈴木 達哉 | 1985年7月24日 | 2008年4月 | 株式会社インスパイア入社 | (注)3 | 1,125,000 |
2011年5月 | 株式会社WACUL 取締役 | ||||||
2013年4月 | 当社 取締役(現任) | ||||||
取締役 | CFO | 藤田 良和 | 1986年5月10日 | 2009年4月 | 野村證券株式会社入社 | (注)3 | 500,000 |
2013年8月 | オリックス株式会社入社 | ||||||
2017年2月 | 当社 取締役(現任) | ||||||
取締役 | ― | 妹尾 堅一郎 | 1954年1月1日 | 1976年4月 | 富士写真フイルム株式会社(現、富士フイルム株式会社)入社 | (注)3 | - |
1999年12月 | 株式会社慶應学術事業会 代表取締役副社長 | ||||||
2001年4月 | 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科 教授 | ||||||
2004年4月 | 特定非営利活動法人産学連携推進機構 理事長(現任) | ||||||
2007年7月 | エリアワークス株式会社 取締役(現任) | ||||||
2012年6月 | 帝人株式会社 独立社外取締役、同社 アドバイザリー・ボードメンバー | ||||||
2017年3月 | 三菱鉛筆株式会社 社外取締役(現任) | ||||||
2019年2月 | 当社 取締役(現任) | ||||||
常勤監査役 | ― | 工木 大造 | 1964年7月4日 | 1988年4月 | 株式会社アスキー入社 | (注)4 | ― |
1998年3月 | 株式会社クラフテック入社 | ||||||
1999年4月 | 有限会社ポイントファイブコミュニケーションズ 代表取締役 | ||||||
2000年12月 | 株式会社インターネット総合研究所入社 | ||||||
2002年10月 | 株式会社IRIコマース&テクノロジー(現、株式会社イード) 取締役 | ||||||
2005年11月 | cbook24ドットコム株式会社 取締役 | ||||||
2007年7月 | 旧、株式会社イード 取締役 | ||||||
2009年12月 | cbook24ドットコム株式会社 監査役 | ||||||
2011年8月 | 株式会社ネットセキュリティ総合研究所 取締役 | ||||||
2012年11月 | 株式会社エンファクトリー 取締役 | ||||||
2014年6月 | 株式会社泰文堂(現、株式会社アース・スターエンターテイメント) 取締役 | ||||||
2015年5月 | 株式会社絵本ナビ 取締役 | ||||||
2017年10月 | 当社 監査役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
監査役 | ― | 中島 真 | 1979年5月9日 | 2002年4月 | PwCコンサルティング株式会社(現、日本IBM株式会社)入社 | (注)4 | ― |
2005年9月 | アクセンチュア株式会社入社 | ||||||
2009年5月 | 株式会社ディー・エヌ・エー入社 | ||||||
2013年4月 | 株式会社リブセンス入社 | ||||||
2014年3月 | 同社 取締役 | ||||||
2015年12月 | 株式会社waja 社外取締役 | ||||||
2017年5月 | 株式会社soeasy 取締役 | ||||||
2018年3月 | 株式会社エクソダス 取締役(現任) | ||||||
2018年3月 | 当社 監査役(現任) | ||||||
2018年3月 | 株式会社CAMPFIRE 取締役(現任) | ||||||
2018年9月 | 株式会社waja 社外取締役(現任) | ||||||
2019年4月 | big株式会社 代表取締役(現任) | ||||||
監査役 | ― | 秋元 芳央 | 1972年12月30日 | 2000年4月 | 弁護士登録、あさひ法律事務所(現、西村あさひ法律事務所)入所 | (注)4 | ― |
2005年8月 | シュルティ・ロス・アンド・ゼイベル法律事務所(米国ニューヨーク州)勤務 | ||||||
2011年10月 | グリー株式会社入社 | ||||||
2014年10月 | 新樹法律事務所 パートナー | ||||||
2016年10月 | Oneプライベート投資法人 監督役員(現任) | ||||||
2018年1月 | for Startups株式会社 社外監査役(現任) | ||||||
2018年2月 | 原口総合法律事務所パートナー(現任) | ||||||
2018年4月 | JOYCOIN株式会社 社外監査役 | ||||||
2018年7月 | 当社 監査役(現任) | ||||||
2019年1月 | 株式会社ネッチ 社外監査役(現任) | ||||||
2019年5月 | 財産ネット株式会社 社外監査役(現任) | ||||||
計 | 7,317,000 |
(注) 1.取締役妹尾堅一郎は、社外取締役であります。
2. 監査役工木大造、中島真、秋元芳央は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2019年5月17日開催の臨時株主総会終結の時から選任後2年以内の最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2019年5月17日開催の臨時株主総会終結の時から選任後4年以内の最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。