男性6名 女性3名 (役員のうち女性の比率33.3%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) |
代表取締役 | ― | 柴原 慶一 | 1964年10月9日 | 1990年4月 | JR東海総合病院(現名古屋セントラル病院)勤務 | 1994年4月 | 京都大学医学部勤務 助手就任 | 1996年10月 | コールドスプリングハーバー研究所研究員就任 | 2000年10月 | 科学技術振興事業団(現科学技術振興機構) 主任研究員就任 | 2001年4月 | 京都大学ウイルス研究所(現京都大学ウイルス・再生医科学研究所) 客員助教授 | 2002年11月 | 国立遺伝学研究所入所 准教授 | 2010年5月 | イーハトーブ病院 名誉院長 | 2010年7月 | 岩手県立中央病院 臨時医務嘱託 社会福祉法人大迫 評議員 | 2012年1月 | 医療法人大町クリニック 理事長(現在、活動休止中) | 2013年1月 | 光精工株式会社 顧問 | 2013年8月 | 社会福祉法人感謝の心 理事長 | 2013年9月 | 株式会社光ライフサポート 取締役 | 2013年9月 | 医療法人福慈会 理事長 | 2013年9月 | 株式会社アンビス設立 代表取締役(現任) | 2015年6月 | 株式会社医心設立 代表取締役 | 2016年9月 | 社会福祉法人光塩会 理事 | 2016年10月 | 当社設立 代表取締役(現任) |
| (注)2 | 10,000,000 (注)4 |
取締役 | ― | 前田 早知子 | 1959年12月1日 | 1981年4月 | 国立療養所(現独立行政法人国立病院機構)東佐賀病院入職(看護師) | 1988年4月 | 国立別府病院附属看護学校(現独立行政法人国立病院機構熊本医療センター附属大分中央看護学校) 専任教員 | 1995年4月 | 国立熊本病院(現独立行政法人国立病院機構熊本医療センター) 看護師長 | 2001年4月 | 国立療養所筑後病院(現独立医行政法人国立病院機構大牟田病院) 副総看護師長 | 2002年4月 | 国立病院九州循環器病センター(現独立行政法人国立病院機構鹿児島医療センター)附属鹿児島看護学校 教育主事 | 2003年8月 | 学校法人向陽学園向陽高等学校入職 衛生看護専攻科長 | 2004年5月 | 医療法人財団(現一般財団法人)聖十字会西日本病院入職 看護師長・教育担当師長 | 2007年7月 | 同会聖ヶ塔病院 看護師長・経営企画室長 | 2009年4月 | 財団法人医療・介護・教育研究財団柳川病院入職 副看護部長 | 2011年7月 | 学校法人九州アカデミー学園アカデミー看護専門学校入職 専門教員 | 2013年4月 | 医療法人同愛会副島病院入職 看護師長就任後看護部長 | 2017年8月 | 当社入社 事業戦略本部長 | 2017年9月 | 当社 取締役事業戦略本部本部長 | 2018年4月 | 株式会社アンビス 取締役 | 2018年12月 | 当社 取締役(現任) 株式会社アンビス 取締役医心館運営本部本部長(現任) |
| (注)2 | ― |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) |
取締役 | 事業戦略 本部 本部長 | 三橋 秀一 | 1979年8月14日 | 2004年12月 | 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 | 2008年7月 | HSKコンサルティング株式会社入社 | 2012年4月 | 株式会社リクルート入社 | 2014年3月 | 株式会社ウィングル(現株式会社LITALICO)入社 | 2016年5月 | 株式会社フォーデジット入社 | | 最高財務責任者CFO | 2016年10月 | 同社 取締役CFO | 2018年1月 | 当社 取締役CFO | 2018年9月 | 当社 取締役経営企画本部本部長 | 2018年12月 | 当社 取締役事業戦略本部本部長(現任) |
| (注)2 | ― |
取締役 | 管理本部 本部長 | 鈴木 しのぶ | 1973年12月19日 | 2001年10月 | ワタミ株式会社入社 | 2009年1月 | 株式会社インタースパイア入社(現ユナイテッド株式会社) | 2010年10月 | 同社 内部監査室長 | 2015年11月 | 株式会社BAKE入社 | 2017年7月 | 当社入社 経理・コンプライアンス室長 | 2018年9月 | 当社 取締役経営管理本部本部長 | 2018年12月 | 当社 取締役管理本部本部長(現任) |
| (注)2 | ― |
取締役 | ― | 西久保 千賀 | 1967年10月16日 | 1985年4月 | 医療法人福慈会福西胃腸科外科入職 | 1994年1月 | 医療法人厚生会奈良厚生会病院入職 | 1997年4月 | 百合が丘クリニック入職 | 1999年12月 | 医療法人凰林会榊原白鳳病院入職 | 2007年4月 | 医療法人福慈会入職 | 2014年4月 | 株式会社アンビス入社 医心館 名張Ⅰ館長 | 2015年3月 | 同社医心館 名張Ⅰ・Ⅱ館長 | 2016年8月 | 同社医心館第一運営部部長 (現任) | 2017年9月 | 当社 取締役(現任) | 2018年4月 | 株式会社アンビス 取締役(現任) |
| (注)2 | ― |
取締役 | ― | 牛込 伸隆 | 1964年9月4日 | 1989年7月 | 自治省(現総務省)入省 | 1995年7月 | 自治大学校 教授 | 1996年4月 | 東京窯業株式会社入社 営業開発本部長 | 1997年6月 | 同社 取締役営業開発本部本部長 | 1998年10月 | 同社 取締役営業本部副本部長 | 2001年6月 | 同社 常務取締役営業本部長 | 2004年6月 | 同社 専務取締役営業本部長 | 2005年6月 | TYKアメリカ INC.代表取締役会長(現任) | 2005年6月 | 明智セラミックス株式会社代表取締役社長(現任) | 2005年6月 | 株式会社ユーセラミック代表取締役社長(現任) | 2005年6月 | 株式会社水野セラミックス代表取締役社長(現任) | 2005年6月 | 豊栄興業株式会社代表取締役社長(現任) | 2005年6月 | 東京窯業株式会社代表取締役社長(現任) | 2019年1月 | 当社 取締役(社外) (現任) |
| (注)2 | ― |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) |
常勤監査役 | ― | 荒井 亮二 | 1954年4月20日 | 1979年4月 | 農林中央金庫入庫 | 2000年6月 | 協同リース株式会社(現JA三井リース株式会社)に出向 財務部長 | 2002年6月 | 農林中央金庫に帰任 業務監査部資産監査室長 | 2005年6月 | 同庫 市場業務管理部長 | 2008年4月 | 農中情報システム株式会社へ転籍 執行役員コンプライアンス統括部長 | 2010年4月 | 同社 執行役員総務部長 | 2013年3月 | アント・キャピタル・パートナーズ株式会社 常勤監査役 | 2016年9月 | 株式会社アイ・コンセプト入社 | 2017年1月 | 株式会社AGSコンサルティング入社 IPO事業部 | 2019年2月 | 当社 常勤監査役(社外)(現任) |
| (注)3 | ― |
非常勤 監査役 | ― | 加藤 拓也 | 1983年6月27日 | 2009年12月 | 北勢綜合法律事務所入所 | 2012年9月 | 尾西・加藤綜合法律事務所開設 代表パートナー弁護士(現任) | 2017年5月 | 当社 非常勤監査役(社外)(現任) |
| (注)3 | ― |
非常勤 監査役 | ― | 松尾 信吉 | 1969年1月9日 | 1991年4月 | 三菱電機株式会社入社 | 1993年4月 | 横浜市入庁 | 1995年10月 | 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 | 1998年4月 | 日本証券業協会に出向 | 1999年4月 | 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)に帰任 | 2018年7月 | ネクストリープ株式会社設立 代表取締役(現任) | 2018年10月 | 当社 非常勤監査役(社外)(現任) | 2019年6月 | 生化学工業株式会社 非常勤監査役(社外)(現任) | 2019年8月 | 宝印刷株式会社 非常勤監査役(社外)(現任) |
| (注)3 | ― |
計 | 10,000,000 |
(注) 1.取締役牛込伸隆は、社外取締役であります。
監査役荒井亮二、加藤拓也及び松尾信吉は、社外監査役であります。
2.取締役の任期は、2019年7月16日開催の臨時株主総会終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
3.監査役の任期は、2019年7月16日開催の臨時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.代表取締役柴原慶一の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社IDEA,Incが所有する株式数を含んでおります。