臨時報告書
- 【提出】
- 2021/04/28 15:56
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
当社は、2021年4月28日開催の取締役会において、代表執行役の異動について決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の規定に基づき、本臨時報告書を提出いたします。
代表取締役の異動
(1)異動に係る代表執行役の氏名、生年月日、新旧役職名、異動年月日及び所有株式数
① 新たに代表執行役になる者
※所有株式数については、2021年3月29日現在の株式数を記載しています。
② 代表執行役でなくなる者
※所有株式数については、2021年3月29日現在の株式数を記載しています。
(2)新たに代表執行役になる者についての主要略歴
以 上
① 新たに代表執行役になる者
氏名 (生年月日) | 新役職名 | 旧役職名 | 異動年月日 | 所有株式数 |
若月 雄一郎 (1966年8月28日) | 代表執行役 共同社長 | 専務執行役CFO | 2021年4月28日 | 9,762株 |
ウィー・シューキム (1960年8月19日) | 代表執行役 共同社長 | 副社長執行役員 NIPSEA Management Company Pte., Ltd. CEO | 2021年4月28日 | 0株 |
※所有株式数については、2021年3月29日現在の株式数を記載しています。
② 代表執行役でなくなる者
氏名 (生年月日) | 新役職名 | 旧役職名 | 異動年月日 | 所有株式数 |
田中 正明 (1953年4月1日) | 顧問 | 取締役会長 代表執行役 社長 兼CEO | 2021年4月28日 | 90,444株 |
※所有株式数については、2021年3月29日現在の株式数を記載しています。
(2)新たに代表執行役になる者についての主要略歴
氏名 | 略歴 |
若月 雄一郎 | 1989年4月 株式会社日本興業銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行 1998年8月 シュローダー証券会社入社 2000年3月 メリルリンチ日本証券株式会社(現 BofA証券株式会社)入社 2008年9月 同社投資銀行部門M&A統括責任者 2014年4月 同社投資銀行部門長 2016年1月 同社取締役 2016年6月 同社投資銀行部門副会長 2019年11月 当社専務執行役員 2020年1月 専務執行役員CFO 2020年3月 専務執行役CFO 2021年4月 代表執行役 共同社長(現在) |
氏名 | 略歴 |
ウィー・シューキム | 1991年7月 Singapore Aerospace International Los Angeles, USA Regional Director, USA 1993年11月 Singapore-China Merchants Aviation Holdings Hong Kong General Manager 1997年9月 Singapore Technologies Aerospace President 2002年5月 Singapore Technologies Engineering President, Defence Business 2004年5月 Singapore Technologies Engineering Deputy CEO and President, Defence Business 2009年8月 NIPSEA Management Company CEO 2013年4月 Mapletree Logistics Trust Management Ltd Independent Director (現在) 2015年5月 HSJ Pte Ltd Advisor (現在) 2017年5月 SIA Engineering Company Limited Independent Director (現在) 2020年1月 当社副社長執行役員 2020年10月 Jurong Port Pte Ltd Deputy Board Chairman (現在) 2020年10月 Singapore Telecommunications Limited Independent Director (現在) 2021年4月 当社代表執行役 共同社長(現在) |
以 上