有価証券届出書(新規公開時)
男性12名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
代表取締役 社長 | ― | 河田 晃 | 1972年7月9日 | 1999年4月 | 株式会社アルメックス入社 | (注)2 | 225,530 |
2007年11月 | 当社入社 | ||||||
2009年8月 | 当社取締役就任 | ||||||
2010年4月 | 株式会社ディー・ケー・コーポレーション 代表取締役就任(現任) | ||||||
2011年8月 | 当社取締役副社長就任 | ||||||
2014年5月 | 睦通信株式会社(現当社) 社外取締役就任 | ||||||
2014年8月 | 当社代表取締役社長就任(現任) | ||||||
2015年1月 | 有限会社デンツー産業(現当社) 取締役就任 | ||||||
代表取締役 専務 | 西日本 東海北陸 ブロック長 | 河田 正春 | 1955年10月23日 | 1974年4月 | 富士電機製造株式会社(現富士電機株式会社)入社 | (注)2 | 87,140 |
1979年2月 | 当社入社 大阪営業所長 | ||||||
1985年7月 | 当社取締役就任 | ||||||
2002年11月 | 当社西日本ブロック長(現任) | ||||||
2005年6月 | 当社常務取締役就任 | ||||||
2014年5月 | 睦通信株式会社(現当社) 社外取締役就任 | ||||||
2014年6月 | 当社東海北陸ブロック長(現任) | ||||||
2014年8月 | 当社専務取締役就任 | ||||||
2017年8月 | 当社代表取締役専務就任(現任) | ||||||
代表取締役 専務 | 四国九州 東日本 ブロック長 東京 営業所長 | 西村 晃 | 1957年2月27日 | 1976年6月 | 愛媛東芝商品販売株式会社入社 | (注)2 | 128,140 |
1980年4月 | 四国通信機工業株式会社(現四国通信産業株式会社)入社 | ||||||
1985年7月 | 当社入社 本社営業部長 | ||||||
1987年8月 | 当社取締役就任 | ||||||
2002年11月 | 当社四国九州ブロック長(現任) | ||||||
2004年4月 | 西南地域ネットワーク株式会社 取締役(社外取締役)就任 | ||||||
2005年6月 | 当社常務取締役就任 | ||||||
2014年8月 | 当社専務取締役就任 | ||||||
2017年1月 | 当社東日本ブロック長(現任) 当社東京営業所長(現任) | ||||||
2017年8月 | 当社代表取締役専務就任(現任) | ||||||
取締役会長 | ─ | 河田 充 | 1947年6月11日 | 1966年4月 | サンテレホン株式会社入社 | (注)2 | 149,950 |
1975年6月 | 当社設立 代表取締役社長就任 | ||||||
2014年8月 | 当社代表取締役会長就任 | ||||||
2017年8月 | 当社取締役会長就任(現任) | ||||||
取締役 | 大阪 営業所長 | 岡野 拓哉 | 1959年4月30日 | 1978年4月 | サンテレホン株式会社入社 | (注)2 | 31,000 |
2000年9月 | 当社入社 大阪営業所営業部長 | ||||||
2002年6月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
2003年6月 | 当社東日本ブロック長 当社東京営業所長 | ||||||
2017年1月 | 当社大阪営業所長(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
取締役 | 福岡 営業所長 | 岡田 保 | 1949年8月17日 | 1968年3月 | サンテレホン株式会社入社 | (注)2 | 3,000 |
1994年4月 | 同社名古屋営業所長 | ||||||
1996年5月 | マサル工業株式会社入社 | ||||||
2000年4月 | 同社大阪支店長 | ||||||
2002年10月 | 当社入社 | ||||||
2002年11月 | 当社名古屋営業所長 | ||||||
2006年8月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
2007年9月 2014年5月 | 当社東海北陸ブロック長 睦通信株式会社(現当社) 代表取締役社長就任 | ||||||
2015年6月 | 当社大阪営業所長 | ||||||
2016年9月 | 当社福岡営業所長(現任) | ||||||
取締役 | 本社 営業部長 | 髙本 克哉 | 1965年9月7日 | 1984年4月 | 当社入社 | (注)2 | 12,200 |
2011年9月 | 当社本社営業部長(現任) 当社執行役員就任 | ||||||
2015年8月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
取締役 | 管理部長 | 白井 充 | 1974年11月9日 | 1999年11月 | 宇都宮税理士事務所入所 | (注)2 | 10,000 |
2002年5月 | 当社入社 管理部配属 | ||||||
2005年12月 | 当社内部監査室配属 | ||||||
2006年6月 | 当社内部監査室長 | ||||||
2010年8月 | 当社取締役就任(現任) 当社管理部長(現任) | ||||||
2014年5月 | 睦通信株式会社(現当社) 監査役就任(社外監査役) | ||||||
取締役 (監査等委員) | ─ | 前田 照雄 | 1940年3月15日 | 1958年4月 | 日本電信電話公社 (現日本電信電話株式会社)入社 | (注)3 | 1,000 |
1988年2月 | 同社徳島電報電話局 第一施設部長 | ||||||
1995年4月 | エヌ・ティ・ティ エムイー四国株式会社(現株式会社NTTフィールドテクノ)入社 | ||||||
2000年6月 | 同社監査役 | ||||||
2003年7月 | 当社入社 | ||||||
2003年8月 | 当社監査役就任 | ||||||
2017年8月 | 当社取締役(監査等委員)就任(現任) | ||||||
取締役 (監査等委員) | ─ | 河端 民平 | 1952年1月26日 | 1975年3月 | 株式会社ウッドワン入社 | (注)3 | ─ |
1982年1月 | 河端民平司法書士事務所所長(現任) | ||||||
2007年8月 | 当社監査役就任 | ||||||
2017年8月 | 当社取締役(監査等委員)就任(現任) | ||||||
取締役 (監査等委員) | ─ | 濵﨑 省二 | 1943年8月5日 | 1962年9月 | 日本電信電話公社 (現日本電信電話株式会社)入社 | (注)3 | ─ |
1992年4月 | 同社阿南電報電話局お客様サービス部長 | ||||||
1995年7月 | 株式会社NTT-TE四国(現株式会社NTTフィールドテクノ)入社本社事業部長 | ||||||
1999年4月 | 株式会社NTT-TEサービス四国(現株式会社NTTフィールドテクノ)本社技術部長 | ||||||
2003年4月 | 株式会社NTTネオメイトサービス四国(現株式会社NTTフィールドテクノ)代表取締役常務 | ||||||
2010年8月 | 当社監査役就任 | ||||||
2017年8月 | 当社取締役(監査等委員)就任(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
取締役 (監査等委員) | ─ | 倉本 逸男 | 1956年6月28日 | 1980年4月 | 日本電信電話公社 (現日本電信電話株式会社)入社 | (注)3 | ― |
2005年4月 | 株式会社NTTネオメイト四国(現株式会社NTTフィールドテクノ)入社愛媛支店設備ビジネス部長 | ||||||
2007年7月 | 株式会社NTT西日本-四国(現株式会社NTTフィールドテクノ)設備部サービスマネジメント部門長 | ||||||
2010年7月 | ダイニチ株式会社入社NTT四国担当部長 | ||||||
2017年8月 | 当社取締役(監査等委員)就任(現任) | ||||||
計 | 647,960 |
(注) 1.河端民平、濵﨑省二及び倉本逸男の3名は、社外取締役であります。
2.監査等委員ではない取締役の任期は、2018年5月期に係る定時株主総会終結の時から2019年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、2017年5月期に係る定時株主総会終結の時から2019年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 倉本逸男 委員 前田照雄 委員 河端民平 委員 濵﨑省二
なお、倉本逸男及び前田照雄は常勤の監査等委員であります。
5.2017年8月30日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
6.代表取締役社長の河田晃は、取締役会長の河田充の長男であります。