有価証券届出書(新規公開時)
男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1.取締役岩﨑明は、社外取締役であります。
2.常勤監査役田中晃次、監査役中野吉朗及び美澤臣一は、社外監査役であります。
3.当社では執行役員制度を導入しております。執行役員は、第三営業本部長の宗像恒和、第四営業本部長の江口貴宣で構成されております。
4.2018年12月26日開催の臨時株主総会の終結の時から、2020年4月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.2018年12月26日開催の臨時株主総会の終結の時から、2022年4月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
代表取締役 社長 | - | 河村 康宏 | 1966年8月3日生 | 1990年6月 当社設立 代表取締役社長就 任(現任) 2000年3月 ㈲エー・アンド・イープロジェクト(㈱エー・アンド・イープロジェクト)監査役就任 2005年7月 同社取締役就任 2010年8月 划劳通文化艺术咨询(上海)有限公司董事長就任(現任) 2017年8月 ㈱エー・アンド・イープロジェクト解散に伴い取締役退任 2018年5月 ㈱フロンティアダイレクト取締役就任(現任) | (注)4 | 2,800,000 |
専務取締役 | 第一営業本部長 | 渡邊 伸一郎 | 1965年5月15日生 | 1990年6月 当社入社 専務取締役就任 2000年3月 ㈲エー・アンド・イープロジェクト(㈱エー・アンド・イープロジェクト) 取締役就任 2006年5月 同社代表取締役社長就任 2009年9月 専務取締役就任 第一営業本部長(現任) 2012年6月 ㈱シネブリッジ取締役就任(現任) 2013年11月 划劳通文化艺术咨询(上海)有限公司監事就任(現任) 2017年8月 ㈱エー・アンド・イープロジェクト解散に伴い代表取締役社長退任 | (注)4 | 600,000 |
常務取締役 | 第二営業本部長 | 古井 貴 | 1967年7月14日生 | 1990年6月 当社入社 1994年5月 取締役就任 2000年5月 常務取締役就任 2001年3月 ㈲ブーム・メディア・コミュニケーションズ(現㈱ブーム・メディア・コミュニケーションズ)取締役就任 2005年5月 ウタゴエ㈱ 取締役就任 2009年9月 常務取締役 第二営業本部長就任(現任) 2013年5月 常務取締役 第二営業本部長兼店頭販売支援事業本部長 2016年9月 一般社団法人教師の日普及委員会理事就任(現任) 2018年5月 ㈱フロンティアダイレクト代表取締役社長就任(現任) | (注)4 | 400,000 |
取締役 | 管理本部長兼経営企画室長 | 清水 紀年 | 1976年4月30日生 | 2003年8月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 2010年2月 アクセンチュア㈱入社 2014年4月 当社入社 経営企画室長 2015年9月 当社執行役員就任 管理本部長兼経営企画室長 2017年5月 当社取締役就任 管理本部長兼経営企画室長(現任) | (注)4 | - |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
取締役 | - | 岩﨑 明 | 1952年4月1日生 | 1974年4月 日本アイ・ビー・エム㈱入社 2004年4月 同社理事就任、ソリューション担当 2007年2月 日本郵政㈱執行役員就任、システム担当 2007年10月 郵便局㈱(現日本郵便㈱) 執行役員就任、CIO 2008年6月 同社 常務執行役員就任、CIO 2008年6月 ㈱ゆうちょ銀行 常務執行役(兼務)就任、CIO補佐 2009年6月 郵便局㈱(現日本郵便㈱) 専務執行役員就任、CIO 2009年6月 ㈱ゆうちょ銀行 専務執行役(兼務)就任、CIO補佐 2010年6月 郵便局㈱(現日本郵便㈱) 顧問就任 2010年6月 同社専務執行役員退任 2010年6月 ㈱ゆうちょ銀行専務執行役(兼務)CIO補佐退任 2010年7月 郵便局(現日本郵便㈱)顧問退任 2010年8月 シスコシステムズ合同会社 シニアディレクター(専務執行役員)就任、システムエンジニアリング統括 2012年8月 セールスフォース・ドットコム㈱ 専務執行役員就任、チーフカスタマーオフィサー 2015年4月 同社専務執行役員、チーフカスタマーオフィサー退任 2015年5月 同社顧問(シニア・エグゼクティブ・アドバイザー)就任(現任) 2015年5月 楽天㈱ プロジェクトアドバイザー就任(現任) 2015年5月 任天堂㈱ プロジェクトアドバイザー就任 2018年4月 当社取締役就任(現任) | (注)4 | - |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
常勤監査役 | - | 田中 晃次 | 1945年2月28日生 | 1969年4月 住友スリーエム㈱(現スリーエムジャパン㈱)入社 2003年3月 同社常勤監査役就任 2010年9月 当社常勤監査役就任(現任) | (注)5 | - |
監査役 | - | 中野 吉朗 | 1943年6月3日生 | 1966年4月 ㈱岡村製作所入社 1974年3月 理研ビニル工業㈱(現リケンテクノス㈱)入社 1996年6月 同社理事就任 1998年6月 同社取締役就任 資材部長 2001年6月 同社取締役 営業本部長 2002年6月 同社取締役 岡部工場長(現埼玉工場長) 2003年6月 同社監査役就任 2007年7月 当社監査役就任(現任) | (注)5 | - |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
監査役 | - | 美澤 臣一 | 1960年6月22日生 | 1984年4月 西武建設㈱入社 1989年4月 大和証券㈱(現大和証券グル ープ本社)入社 1997年7月 ディー・ブレイン証券㈱(日本クラウド証券㈱)設立 代表取締役社長就任 1999年7月 トランス・コスモス㈱入社 事業企画開発本部 副本部長 2000年3月 ソフトブレーン㈱取締役就任 2000年6月 トランス・コスモス㈱取締役就任 2001年4月 同社常務取締役就任 事業推進本部長 2002年10月 同社専務取締役就任 サービス開発本部長 2003年4月 ㈲MSアソシエイツ(現コ・クリエーションパートナーズ㈱)代表取締役社長就任(現任) 2003年6月 ダブルクリック㈱(2010年3月トランス・コスモス㈱に吸収合併)監査役就任 2004年4月 トランス・コスモス㈱専務取締役就任 CFO兼サービス開発担当 2004年7月 ㈱ウェブクルー監査役就任 2005年7月 ウタゴエ㈱取締役就任(現任) 2005年10月 カフェ・カンパニー㈱取締役就任(現任) 2008年9月 ㈱マクロミル取締役就任 2009年7月 当社監査役就任(現任) 2010年6月 ㈱ナノ・メディア監査役就任 2011年7月 ㈱ザッパラス取締役就任(現任) 2012年2月 ㈱ビーバイイー社外監査役就任 2013年4月 (一般社団法人)ミュージック・マスターズ・コース・ジャパン監事就任(現任) 2013年6月 ミナトエレクトロニクス㈱(現ミナトホールディングス㈱)監査役就任 2014年2月 ㈱ワイズ取締役就任 2014年3月 ㈱ホットココア社外取締役就任 2014年3月 ジグソー㈱(現JIG-SAW㈱)監査役就任 2015年6月 Kudan㈱取締役就任(現任) 2016年3月 ジグソー㈱(現JIG-SAW㈱)取締役監査等委員就任(現任) 2018年6月 トークノート㈱ 監査役就任(現任) | (注)5 | 2,000 |
計 | 3,802,000 |
(注)1.取締役岩﨑明は、社外取締役であります。
2.常勤監査役田中晃次、監査役中野吉朗及び美澤臣一は、社外監査役であります。
3.当社では執行役員制度を導入しております。執行役員は、第三営業本部長の宗像恒和、第四営業本部長の江口貴宣で構成されております。
4.2018年12月26日開催の臨時株主総会の終結の時から、2020年4月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.2018年12月26日開催の臨時株主総会の終結の時から、2022年4月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。