有価証券届出書(新規公開時)
(2)【役員の状況】
①役員一覧
男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3%)
(注)1.取締役 フィリップ・フォシェは、社外取締役であります。
2.監査役 藤原 一幸、橋岡 宏成及び中田 幸康は社外監査役であります。
3.任期は、2022年11月21日開催の臨時株主総会の終結の時から、2022年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.任期は、2022年11月21日開催の臨時株主総会の終結の時から、2025年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
②社外取締役及び社外監査役の状況
当社は社外取締役1名及び社外監査役3名を選任しております。
社外取締役による監督又は監査に期待する機能及び役割につきましては、会社経営、会計財務等に関する経験及び専門的な知見に基づき、社外の視点から監督又は監査することにより、経営監視機能の客観性及び中立性を確保することにあります。
社外取締役のフィリップ・フォシェは、長年にわたり複数の大手製薬企業の代表取締役の経験があることから、製薬業界及び経営における豊富な知識及び幅広い見識を有していることから当社の社外取締役として適任であると判断しております。なおフィリップ・フォシェは当社株式25,000株(全て潜在株式)を所有しており、その他の人的関係又は取引関係等の利害関係はありません。
社外監査役の藤原 一幸は、証券会社における執行役員として長年の経験及び豊富な知識を有していることから実効性の高い監督・監査機能を果たすことが期待できるものと考えております。なお人的関係又は取引関係等の利害関係はありません。
社外監査役の橋岡 宏成は、弁護士の資格を有し、実効性の高い監督・監査機能を果たすことが期待できるものと考えております。なお橋岡 宏成は当社株式375,000株(うち25,000株は潜在株式)を所有しており、人的関係又は取引関係等の利害関係はありません。
社外監査役の中田 幸康は、公認会計士及び税理士の資格を有し、実効性の高い監督・監査機能を果たすことが期待できるものと考えております。なお人的関係又は取引関係等の利害関係はありません。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めていませんが、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしており、フィリップ・フォシェ、藤原 一幸及び中田 幸康を同取引所に独立役員として届け出る予定です。また、橋岡 宏成に関しては、同取引所の定める独立役員要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断しておりますが、当社設立後早期の増資に際して出資しており、現在も継続して株式を有していることから、独立役員として指定、届け出は行わない予定です。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部 統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、経営会議及び取締役会に出席し、意見を述べることにより、取締役の業務執行状況を監督し経営の監視機能を果たすとともに、適宜内部統制部門に対する質疑等を行っております。また、社外監査役は監査役会における監査役間での情報・意見交換、代表取締役が任命する内部監査担当者、会計監査人と定期的及び必要に応じて会合を実施することで、情報共有と連携を図っております。
①役員一覧
男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3%)
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
代表取締役 社長 | 玉田 耕治 | 1968年3月28日生 | 1992年6月 九州大学医学部泌尿器科 入局 1998年4月 米国メイヨークリニック医科大学 博士研究員 2002年10月 同大 Assistant Professor 2005年8月 米国ジョンズ・ホプキンス大学医学部 Assistant Professor 2009年9月 米国メリーランド州立大学医学部 Associate Professor 2011年5月 山口大学大学院医学系研究科 免疫学講座 教授(現任) 2016年3月 当社 取締役 2020年9月 当社 代表取締役社長(現任) | (注)3 | 3,750,000 |
取締役 事業企画 研究部長 | 渡嘉敷 努 | 1981年12月14日生 | 2006年6月 オンコセラピー・サイエンス㈱ 入社 2014年12月 ㈱リーディングバレー 代表取締役 2015年7月 当社 入社 2018年1月 当社 経営管理本部経営企画部長 2019年5月 当社 取締役(現任) 2019年6月 当社 事業本部長兼事業本部事業企画部長 2020年1月 当社 事業企画研究部長(現任) | (注)3 | 25,000 |
取締役 管理部長 | 永井 寛子 | 1976年10月5日生 | 1999年4月 Nagano&Morita CPA(永野・森田米国公認会計士事務所)入所 2003年6月 米国公認会計士(イリノイ州)ライセンス 取得 2004年2月 Ernst and Young(アーンストアンドヤング) Global Financial Service 入社 2010年10月 Hiroko Nagai CPA Office 設立 代表 2020年3月 当社 入社 当社 管理部長(現任) 2020年6月 当社 取締役(現任) | (注)3 | - |
取締役 | フィリップ・フォシェ | 1957年11月2日生 | 2001年6月 サノフィ・サンテラボ㈱(現 サノフィ㈱)代表取締役社長 2005年5月 サノフィ・アベンティス㈱(現 サノフィ㈱)代表取締役社長 2010年1月 グラクソ・スミスクライン㈱ 代表取締役社長 2017年4月 同社 代表取締役会長 2019年5月 ㈱ボナック 取締役 2020年3月 当社 取締役(現任) 2020年9月 Rezolute Inc. 取締役(現任) 2022年6月 ルカ・サイエンス株式会社 社外取締役(現任) 2022年6月 JCRファーマ株式会社 社外取締役(現任) | (注)3 | - |
常勤監査役 | 藤原 一幸 | 1958年8月14日生 | 1981年4月 新日本証券㈱(現 みずほ証券㈱)入社 2011年4月 同社 執行役員第三ブロック長 2012年4月 新光投信㈱ 執行役員マーケティング本部副本部長 2016年10月 みずほ証券プロパティマネジメント㈱ 常勤監査役 2018年6月 同社 顧問 2019年7月 当社 常勤監査役(現任) | (注)4 | - |
監査役 | 橋岡 宏成 | 1967年1月23日生 | 1991年4月 ㈱住友銀行(現 ㈱三井住友銀行)入行 1998年4月 弁護士 登録 2004年9月 ㈱ゴルフダイジェスト・オンライン 社外取締役 2007年6月 ㈱ユナイテッドアローズ 社外監査役 2008年8月 ヴァスコ・ダ・ガマ法律会計事務所 設立 パートナー弁護士(現任) 2011年6月 ㈱エー・ピーカンパニー 社外監査役 2011年6月 トレンダーズ㈱ 社外監査役(現任) 2014年6月 ㈱アイフリークモバイル 社外監査役 2015年7月 当社 社外監査役(現任) 2017年1月 ㈱ロコガイド 社外監査役 2018年6月 ㈱ロコガイド 社外取締役 2021年10月 くふうカンパニー 社外取締役 (現任) | (注)4 | 350,000 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
監査役 | 中田 幸康 | 1974年3月15日生 | 1996年10月 朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入社 1999年4月 公認会計士 登録 2001年10月 PwC税理士法人 入社 2009年8月 税理士 登録 2017年9月 中田幸康会計税務事務所 設立 代表(現任) 2018年4月 ㈱Melk(現 ㈱ココルポート)取締役 2019年5月 当社 監査役(現任) 2022年5月 プロマット・ジャパン株式会社 監査役(現任) | (注)4 | - |
計 | 4,125,000 |
(注)1.取締役 フィリップ・フォシェは、社外取締役であります。
2.監査役 藤原 一幸、橋岡 宏成及び中田 幸康は社外監査役であります。
3.任期は、2022年11月21日開催の臨時株主総会の終結の時から、2022年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.任期は、2022年11月21日開催の臨時株主総会の終結の時から、2025年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
②社外取締役及び社外監査役の状況
当社は社外取締役1名及び社外監査役3名を選任しております。
社外取締役による監督又は監査に期待する機能及び役割につきましては、会社経営、会計財務等に関する経験及び専門的な知見に基づき、社外の視点から監督又は監査することにより、経営監視機能の客観性及び中立性を確保することにあります。
社外取締役のフィリップ・フォシェは、長年にわたり複数の大手製薬企業の代表取締役の経験があることから、製薬業界及び経営における豊富な知識及び幅広い見識を有していることから当社の社外取締役として適任であると判断しております。なおフィリップ・フォシェは当社株式25,000株(全て潜在株式)を所有しており、その他の人的関係又は取引関係等の利害関係はありません。
社外監査役の藤原 一幸は、証券会社における執行役員として長年の経験及び豊富な知識を有していることから実効性の高い監督・監査機能を果たすことが期待できるものと考えております。なお人的関係又は取引関係等の利害関係はありません。
社外監査役の橋岡 宏成は、弁護士の資格を有し、実効性の高い監督・監査機能を果たすことが期待できるものと考えております。なお橋岡 宏成は当社株式375,000株(うち25,000株は潜在株式)を所有しており、人的関係又は取引関係等の利害関係はありません。
社外監査役の中田 幸康は、公認会計士及び税理士の資格を有し、実効性の高い監督・監査機能を果たすことが期待できるものと考えております。なお人的関係又は取引関係等の利害関係はありません。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めていませんが、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしており、フィリップ・フォシェ、藤原 一幸及び中田 幸康を同取引所に独立役員として届け出る予定です。また、橋岡 宏成に関しては、同取引所の定める独立役員要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断しておりますが、当社設立後早期の増資に際して出資しており、現在も継続して株式を有していることから、独立役員として指定、届け出は行わない予定です。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部 統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、経営会議及び取締役会に出席し、意見を述べることにより、取締役の業務執行状況を監督し経営の監視機能を果たすとともに、適宜内部統制部門に対する質疑等を行っております。また、社外監査役は監査役会における監査役間での情報・意見交換、代表取締役が任命する内部監査担当者、会計監査人と定期的及び必要に応じて会合を実施することで、情報共有と連携を図っております。