男性9名 女性―名(役員のうち女性の比率―%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
代表取締役 | CEO | 鶴岡 裕太 | 1989年12月28日 | 2012年12月 | 当社設立 代表取締役就任(現任) | 2018年1月 | PAY株式会社 取締役就任 BASE BANK株式会社 代表取締役就任(現任) |
| (注)3 | 3,740,400 |
取締役 | EVP of Development | 藤川 真一 | 1973年11月3日 | 1996年4月 | 株式会社タムラエフエーシステム(現 株式会社タムラ製作所)入社 | 2000年11月 | 株式会社フロムビッツ(現 株式会社レビックグローバル)入社 | 2006年1月 | 株式会社paperboy&co.(現 GMOペパボ株式会社)入社 | 2012年11月 | 株式会社想創社 設立 代表取締役社長就任(現任) | 2013年9月 | モイ株式会社入社 | 2014年8月 | 当社入社 | 2014年8月 | 当社取締役就任(現任) | 2019年7月 | PAY株式会社 取締役就任(現任) |
| (注)3 | 75,200 |
取締役 | CFO | 原田 健 | 1977年3月28日 | 2000年4月 | 安藤建設株式会社(現 株式会社安藤・間)入社 | 2007年9月 | 株式会社ミクシィ入社 | 2013年8月 | 株式会社フリークアウト(現 株式会社フリークアウト・ホールディングス)入社 | 2015年6月 | 当社入社 | 2016年2月 | 当社取締役就任(現任) | 2018年1月 | PAY株式会社 取締役就任(現任) BASE BANK株式会社 取締役就任(現任) |
| (注)3 | ― |
取締役 | COO | 山村 兼司 | 1978年6月26日 | 2001年4月 | サントリーフーズ株式会社入社 | 2004年7月 | 株式会社リクルート(現 株式会社リクルートホールディングス)入社 | 2016年10月 | グッドカンパニー株式会社 設立代表取締役就任(現任) | 2017年1月 | 当社入社 | 2018年6月 | 当社取締役就任(現任) |
| (注)3 | ― |
取締役 | ― | 家入 一真 | 1978年12月28日 | 2003年1月 | 有限会社paperboy&co.(現 GMOペパボ株式会社) 代表取締役社長就任 | 2008年3月 | 株式会社ScareCrow(現 株式会社playwith partners) 代表取締役就任(現任) | 2010年4月 | 株式会社イケニエ東京(現 株式会社キメラ) 代表取締役就任(現任) | 2010年4月 | 株式会社アマゾナスヴィダ 代表取締役就任(現任) | 2011年7月 | 株式会社partyfactory 代表取締役就任(現任) | 2012年12月 | 当社取締役就任(現任) | 2014年7月 | 株式会社onelife 代表取締役就任 | 2016年1月 | 株式会社CAMPFIRE 代表取締役就任(現任) | 2017年4月 | 株式会社FIREX 代表取締役就任(現任) | 2017年5月 | 株式会社CAMPFIRE SOCIAL CAPITAL 代表取締役就任 | 2017年11月 | Founder Foundy株式会社(現 NOW株式会社) 代表取締役就任(現任) | 2018年3月 | 株式会社エクソダス 代表取締役就任(現任) |
| (注)1.3 | ― |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
取締役 | ― | 志村 正之 | 1958年9月7日 | 1982年4月 | 株式会社三井銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行 | 2010年4月 | 株式会社三井住友銀行 執行役員アジア・大洋州本部長就任 | 2015年4月 | 株式会社三井住友銀行 専務執行役員(経営会議メンバー)就任 | 2017年5月 | 三井住友カード株式会社 専務執行役員就任 | 2018年6月 | 三井住友カード株式会社 代表取締役専務執行役員就任 | 2019年6月 | 株式会社Ubicomホールディングス 取締役CSO(最高戦略責任者)就任(現任) | 2019年8月 | 当社取締役就任(現任) |
| (注)1.3 | ― |
常勤監査役 | ― | 歌川 文夫 | 1955年8月5日 | 1980年4月 | リーベルマンウェルシェリー&Co.,S.A.入社 | 1989年4月 | 株式会社ノダ入社 | 1992年4月 | 株式会社アイチコーポレーション入社 | 1996年8月 | ニスコンサービス株式会社入社 | 1999年1月 | ムービーテレビジョン株式会社入社 | 2004年10月 | 株式会社フレッシュネス入社 | 2006年1月 | キーストリーム株式会社入社 | 2007年12月 | クリニックコンプレックス株式会社 設立 代表取締役就任 | 2015年10月 | 当社監査役就任(現任) | 2018年1月 | PAY株式会社 監査役就任(現任) BASE BANK株式会社 監査役就任(現任) |
| (注)2.4 | ― |
監査役 | ― | 阿久津 操 | 1958年1月15日 | 1980年4月 | 株式会社日本リクルートセンター(現 株式会社リクルートホールディングス)入社 | 1995年7月 | 株式会社エイブル入社 | 1997年8月 | 株式会社プラザクリエイト入社 | 1999年7月 | 株式会社バックスグループ入社 | 2002年3月 | 株式会社アパマンショップネットワーク(現 APAMAN株式会社)入社 | 2004年3月 | 株式会社ココブリーズ 設立 代表取締役就任(現任) | 2006年2月 | 株式会社博展 監査役就任 | 2009年3月 | 株式会社リブセンス 監査役就任 | 2014年6月 | 弁護士ドットコム株式会社 監査役就任(現任) | 2015年5月 | 当社監査役就任(現任) | 2015年12月 | キャスティングロードホールディングス株式会社(現 ORGホールディングス株式会社) 監査役就任(現任) | 2018年6月 | AIinside株式会社 監査役就任(現任) |
| (注)2.4 | ― |
監査役 | ― | 山口 揚平 | 1981年4月3日 | 2004年4月 | 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入社 | 2011年12月 | 日産ライトトラック株式会社入社 | 2015年1月 | 山口揚平公認会計士事務所 設立所長就任(現任) | 2015年5月 | 当社監査役就任(現任) | 2017年5月 | 株式会社リンクフォースマイル 取締役就任(現任) | 2018年7月 | 株式会社クラシコム 監査役就任(現任) |
| (注)2.4 | ― |
計 | 3,815,600 |
(注) 1.取締役家入一真及び志村正之は、社外取締役であります。
2.監査役歌川文夫、阿久津操及び山口揚平は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2019年8月28日開催の臨時株主総会終結の時から、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2019年8月28日開催の臨時株主総会終結の時から、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。