有価証券届出書(新規公開時)
男性5名 女性2名(役員のうち女性の比率28.6%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
代表取締役 | 社長 | 重松 大輔 | 1976年1月27日生 | 2000年4月 | 東日本電信電話㈱ 入社 | (注)3 | 5,586,000 (注)5 |
2006年1月 | ㈱フォトクリエイト 入社 | ||||||
2014年1月 | 当社設立 代表取締役社長 就任(現任) | ||||||
2015年9月 | ㈱ダブルパインズ設立 代表取締役 就任(現任) | ||||||
2016年1月 | (一社)シェアリングエコノミー協会代表理事 就任(現任) | ||||||
取締役 | ― | 鈴木 真一郎 | 1979年9月4日生 | 2003年4月 | NTTインターネット㈱ 入社 | (注)3 | 684,000 |
2005年4月 | ヤフー㈱ 入社 | ||||||
2010年9月 | ㈱リクルートメディアコミュニケーションズ 入社 | ||||||
2011年8月 | ㈱スポソン設立 代表取締役 就任 | ||||||
2014年1月 | 当社設立 取締役 就任(現任) | ||||||
取締役 | ― | 佐々木 正将 | 1980年5月11日生 | 2006年12月 | ㈱ブイエスシー(現 イオンペット㈱)入社 | (注)3 | ― |
2007年11月 | ㈱イントランス 入社 | ||||||
2011年10月 | ㈱ミサワ入社 | ||||||
2014年7月 | ㈱スマイルワークス 入社 | ||||||
2015年7月 | ㈱スマイルワークス 取締役就任 | ||||||
2017年1月 | 当社入社 | ||||||
2017年4月 | 当社コーポレート部長 就任 (現任) | ||||||
2017年12月 | 当社取締役 就任(現任) | ||||||
取締役 | ― | 野内 敦 | 1967年12月21日生 | 1991年4月 | 森ビル㈱ 入社 | (注)3 | ― |
1996年10月 | ㈱オプト(現㈱オプトホールディング)入社 | ||||||
1999年3月 | 同社取締役事業本部長 就任 | ||||||
2003年2月 | 同社取締役 就任 | ||||||
2004年2月 | 同社取締役 CMO 就任 | ||||||
2006年1月 | 同社取締役 COO 就任 | ||||||
2010年3月 | 同社取締役 就任 | ||||||
2015年2月 | ㈱オプトベンチャーズ 代表取締役 就任(現任) | ||||||
2015年3月 | ㈱オプトインキュベート 代表取締役 CEO 就任(現任) | ||||||
2015年3月 | ㈱ジモティー 社外取締役 就任(現任) | ||||||
2015年4月 | ㈱オプトホールディング 取締役上席執行役員 就任 | ||||||
2015年9月 | ㈱PlatformID 代表取締役社長 就任(現任) | ||||||
2017年1月 | OPTSEA Pte., Ltd PARTNER 就任(現任) | ||||||
2017年3月 | ㈱オプトホールディング 取締役副社長グループCOO 就任(現任) | ||||||
2017年5月 | ㈱オプトワークス(現 ㈱SIGNATE)取締役 就任(現任) | ||||||
2017年7月 | レッドフォックス㈱ 社外取締役 就任 | ||||||
2017年12月 | 当社取締役 就任(現任) | ||||||
監査役 (常勤) | ― | 徳光 悠太 | 1988年5月13日生 | 2010年2月 | 新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人) 入所 | (注)4 | ― |
2012年7月 | SCS国際会計事務所 入所 | ||||||
2014年8月 | ㈱ディー・エヌ・エー 入社 | ||||||
2016年8月 | 徳光悠太公認会計士事務所開業(現任) | ||||||
2017年9月 | エム・デー・ビー㈱ 社外監査役就任(現任) | ||||||
2017年12月 | ㈱Kids Smile Project 社外取締役就任(現任) | ||||||
2018年3月 | 当社監査役 就任(現任) | ||||||
2018年4月 | ㈱Kids Smile Holdings 社外取締役就任(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
監査役 | ― | 田中 優子 (戸籍名:小林 優子) | 1975年5月31日生 | 1999年4月 | トヨタ自動車㈱ 入社 | (注)4 | ― |
2003年4月 | A.T.カーニー㈱ 入社 | ||||||
2006年2月 | ジュピターショップチャンネル㈱ 入社 | ||||||
2011年7月 | A.T.カーニー㈱ 入社 | ||||||
2014年4月 | ㈱クラウドワークス 入社 執行役員(現任) | ||||||
2018年3月 | 当社監査役 就任(現任) | ||||||
監査役 | ― | 岡本 杏莉 (戸籍名:渡邊 杏莉) | 1984年8月14日生 | 2008年9月 | 西村あさひ法律事務所 入所 | (注)4 | ― |
2015年3月 | ㈱メルカリ 入社 | ||||||
2017年12月 | 法律事務所ZeLo 参画(現任) | ||||||
2018年3月 | 当社監査役 就任(現任) | ||||||
2019年2月 | トリプル・ダブリュー・ジャパン㈱ 入社(現任) | ||||||
2019年9月 | ㈱カンム 社外監査役就任(現任) | ||||||
計 | 6,270,000 |
(注) 1.取締役野内敦氏は、社外取締役であります。
2.監査役徳光悠太氏、田中優子氏および岡本杏莉氏は、社外監査役であります。
3.2019年9月30日開催の臨時株主総会終結の時から、2019年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.2019年9月30日開催の臨時株主総会終結の時から、2022年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.代表取締役重松大輔の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社ダブルパインズが所有する株式数を含んでおります。