有価証券届出書(新規公開時)
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名(役員のうち女性の比率 10.0%)
(注) 1.取締役 堀尾知樹、伊集院薫、檜山洋子、海部行延は、社外取締役であります。
2.2022年6月28日開催の定時株主総会終結の時から、2023年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
3.2022年6月28日開催の定時株主総会終結の時から、2024年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.当社は執行役員制度を導入しております。執行役員は1名で、執行役員兼土佐工場長山口悦司になります。
執行役員(取締役を兼務する執行役員を除く。)
② 社外役員の状況
当社は、現在社外取締役1名及び社外取締役監査等委員3名を選任し、取締役会の牽制及び経営監視機能を強化しております。なお、当社と社外取締役及び社外取締役監査等委員の間において、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役堀尾知樹氏は、企業経営者として豊富な経験と知見を有しており、当社経営者にふさわしい人格及び見識を兼ね備えておられると判断し、社外取締役に選任しております。なお堀尾氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役監査等委員伊集院薫氏は、商社勤務を経て化学メーカーの経営に関与し、営業活動やマネジメントに関する相当程度の知見を有しており、その知識・経験に基づき、当社グループの企業活動に対して適宜助言又は提言を得るため、社外取締役監査等委員に選任しております。なお伊集院氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役監査等委員檜山洋子氏は、弁護士資格を有しており、その豊富な知識や経験に基づき、当社グループの企業活動に対して適宜助言又は提言を得るため、社外取締役監査等委員に選任しております。なお檜山氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役監査等委員海部行延氏は、金融機関勤務を経て上場会社の管理部門を管掌する役員として経営に関与し、企業財務・会計に関する豊富な経験と高い見識、また企業経営者の経験を有しており、当社グループの企業活動に対して適宜助言又は提言を得るため、社外取締役監査等委員に選任しております。なお海部氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
また当社は、社外役員を選任するための独立性に関する基準又は方針としての特段の定めはありませんが、経歴や当社との関係などから個別に判断し、当社からの独立性を確保できる人材を社外役員として選任することとしております。
③ 社外取締役(監査等委員)による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役(監査等委員)は、取締役会及び経営会議に出席して必要に応じて意見を述べるほか、適宜監査等委員会及び監査部と相互に情報交換を行うなど、取締役会の業務執行を監督しております。具体的には、本社にて役員や管理職従業員を中心に面談してコミュニケーションを取り、定期的に各事業所へ訪問し、積極的に情報収集に努めるとともに、外部の視点から経営上の管理や監督並びに助言を行っております。
社外取締役(監査等委員)は、常勤取締役(監査等委員)とともに監査等委員会を組織し、取締役会の意思決定並びに取締役会の業務執行を適正に監督及び監視し、経営に関する監査・監督機能の発揮に努めております。具体的には、取締役会及び経営会議に出席して必要に応じて意見を述べるほか、取締役等との面談、重要決裁書類等の閲覧及び各事業所への往査、会計監査人による会計監査講評への同席等を踏まえた監査結果を監査等委員会において共有し、審議に参加しております。
① 役員一覧
男性9名 女性1名(役員のうち女性の比率 10.0%)
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||
代表取締役 社長執行役員 | 菅野 秀夫 | 1957年11月16日 |
| (注)2 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||
取締役 執行役員 事業開発本部長 青岸工場長 | 吉門 孝芳 | 1960年11月13日 |
| (注)2 | 4,000 | ||||||||||||||||||||||
取締役 執行役員 営業本部長 大阪ケミカル営業部長 | 金居 成康 | 1958年5月29日 |
| (注)2 | 500 | ||||||||||||||||||||||
取締役 執行役員 業務本部長 管理部長 チーフコンプライアンス オフィサー | 室井 真澄 | 1960年8月3日 |
| (注)2 | 600 | ||||||||||||||||||||||
取締役 執行役員 和歌山工場長 RC推進室長 | 谷﨑 彰男 | 1959年12月27日 |
| (注)2 | 500 | ||||||||||||||||||||||
取締役 | 堀尾 知樹 | 1956年8月24日 |
| (注)2 | ― |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||
取締役 監査等委員 | 上川 圭一 | 1958年10月17日 |
| (注)3 | 500 | ||||||||||||||||
取締役 監査等委員 | 伊集院 薫 | 1965年6月6日 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||||||
取締役 監査等委員 | 檜山 洋子 | 1971年2月18日 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||||||
取締役 監査等委員 | 海部 行延 | 1957年9月15日 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||||||
計 | 16,100 |
(注) 1.取締役 堀尾知樹、伊集院薫、檜山洋子、海部行延は、社外取締役であります。
2.2022年6月28日開催の定時株主総会終結の時から、2023年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
3.2022年6月28日開催の定時株主総会終結の時から、2024年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.当社は執行役員制度を導入しております。執行役員は1名で、執行役員兼土佐工場長山口悦司になります。
執行役員(取締役を兼務する執行役員を除く。)
職名 | 氏名 |
土佐工場長 | 山口 悦司 |
② 社外役員の状況
当社は、現在社外取締役1名及び社外取締役監査等委員3名を選任し、取締役会の牽制及び経営監視機能を強化しております。なお、当社と社外取締役及び社外取締役監査等委員の間において、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役堀尾知樹氏は、企業経営者として豊富な経験と知見を有しており、当社経営者にふさわしい人格及び見識を兼ね備えておられると判断し、社外取締役に選任しております。なお堀尾氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役監査等委員伊集院薫氏は、商社勤務を経て化学メーカーの経営に関与し、営業活動やマネジメントに関する相当程度の知見を有しており、その知識・経験に基づき、当社グループの企業活動に対して適宜助言又は提言を得るため、社外取締役監査等委員に選任しております。なお伊集院氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役監査等委員檜山洋子氏は、弁護士資格を有しており、その豊富な知識や経験に基づき、当社グループの企業活動に対して適宜助言又は提言を得るため、社外取締役監査等委員に選任しております。なお檜山氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役監査等委員海部行延氏は、金融機関勤務を経て上場会社の管理部門を管掌する役員として経営に関与し、企業財務・会計に関する豊富な経験と高い見識、また企業経営者の経験を有しており、当社グループの企業活動に対して適宜助言又は提言を得るため、社外取締役監査等委員に選任しております。なお海部氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
また当社は、社外役員を選任するための独立性に関する基準又は方針としての特段の定めはありませんが、経歴や当社との関係などから個別に判断し、当社からの独立性を確保できる人材を社外役員として選任することとしております。
③ 社外取締役(監査等委員)による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役(監査等委員)は、取締役会及び経営会議に出席して必要に応じて意見を述べるほか、適宜監査等委員会及び監査部と相互に情報交換を行うなど、取締役会の業務執行を監督しております。具体的には、本社にて役員や管理職従業員を中心に面談してコミュニケーションを取り、定期的に各事業所へ訪問し、積極的に情報収集に努めるとともに、外部の視点から経営上の管理や監督並びに助言を行っております。
社外取締役(監査等委員)は、常勤取締役(監査等委員)とともに監査等委員会を組織し、取締役会の意思決定並びに取締役会の業務執行を適正に監督及び監視し、経営に関する監査・監督機能の発揮に努めております。具体的には、取締役会及び経営会議に出席して必要に応じて意見を述べるほか、取締役等との面談、重要決裁書類等の閲覧及び各事業所への往査、会計監査人による会計監査講評への同席等を踏まえた監査結果を監査等委員会において共有し、審議に参加しております。