有価証券届出書(新規公開時)
男性4名 女性3名 (役員のうち女性の比率42.9%)
(注)1.2018年3月30日開催の定時株主総会において定款変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.田中正則、丸山義憲、櫻井稚子、仙石実は、社外取締役であります。
3.2019年3月29日開催の定時株主総会終結の時から、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2018年3月30日開催の定時株主総会終結の時から、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.2019年2月22日開催の臨時株主総会終結の時から、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.2019年6月14日開催の臨時株主総会終結の時から、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.当社では、執行役員制度を導入しており、執行役員は1名でCTO(Chief Technology Officer)の鈴木聡になります。
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
代表取締役 | 社長 | 原田 典子 (戸籍上の氏名 岡部 典子) | 1974年4月2日 | 1998年4月 | SAPジャパン㈱入社 | (注)3 | 146,250 |
2000年12月 | AOSテクノロジーズ㈱入社 | ||||||
2002年4月 | AOS Technologies America, Inc.転籍 | ||||||
2011年11月 | AOSテクノロジーズ㈱転籍 | ||||||
2015年3月 | 当社代表取締役社長就任(現任) | ||||||
取締役 | - | 鈴木 さなえ | 1974年1月24日 | 1997年4月 | ㈱NEC情報システムズ(現 NECソリューションイノベータ㈱)入社 | (注)3 | 68,000 |
1998年8月 | SAPジャパン㈱入社 | ||||||
2000年12月 | AOSテクノロジーズ㈱入社 | ||||||
2015年3月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
取締役 | セールス&マーケティング部長 | 菅野 智也 | 1979年3月12日 | 2001年4月 | 富士ソフト㈱入社 | (注)3 | 28,250 |
2014年4月 | 同社ソリューション事業本部インフォメーションビジネス事業部情報ソリューション部部長就任 | ||||||
2015年10月 | 当社入社 営業部長就任 | ||||||
2018年3月 | 当社取締役 営業部長 | ||||||
2019年1月 | 当社取締役 セールス&マーケティング部長(現任) | ||||||
取締役 (常勤監査等委員) | - | 田中 正則 | 1957年5月27日 | 1980年4月 | ㈱日本リクルートセンター(現㈱リクルートホールディングス)入社 | (注)4 | 30,000 |
1999年6月 | ㈱ランドネットディディ代表取締役就任 | ||||||
2005年3月 | ㈱リクルートスタッフィング情報サービス取締役就任 | ||||||
2005年4月 | ㈱リクルートスタッフィング執行役員就任 | ||||||
2009年1月 | ㈱リクルートスタッフィング情報サービス代表取締役就任 | ||||||
2010年6月 | ㈱博展代表取締役就任 | ||||||
2010年6月 | 財団法人水産無脊椎動物研究所(現公益財団法人水産無脊椎動物研究所)評議員就任 | ||||||
2013年7月 | ㈱アイアクト取締役就任 | ||||||
2014年6月 | ㈱フォローワンズハート設立 代表取締役就任(現任) | ||||||
2017年1月 | レジェンダ・コーポレーション㈱取締役就任(現任) | ||||||
2018年3月 | 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任) | ||||||
2018年5月 | 公益財団法人水産無脊椎動物研究所理事就任(現任) | ||||||
取締役 (監査等委員) | - | 丸山 義憲 | 1948年5月3日 | 1966年4月 | 東京航空計器㈱入社 | (注)4 | - |
1972年7月 | 兼松ニクスドルフコンピューター㈱入社 | ||||||
1979年7月 | メジャーレックスジャパン㈱入社 | ||||||
1983年7月 | ソード㈱入社 | ||||||
1984年3月 | ㈱ソード・エンジニアリング・サービス(セス㈱に社名変更)転籍 | ||||||
1986年3月 | 同社取締役就任 | ||||||
1988年7月 | 同社常務取締役就任 | ||||||
2002年4月 | 東芝パソコンシステム㈱が同社を合併、同社取締役就任 | ||||||
2007年7月 | 同社顧問就任 | ||||||
2009年7月 | ㈱サンコーエンジニアリング顧問就任 | ||||||
2017年7月 | 当社監査役就任 | ||||||
2018年3月 | 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
取締役 (監査等委員) | - | 櫻井 稚子 | 1973年5月1日 | 2002年1月 | ㈱ジェンヌ(現㈱ABC Cooking Studio)入社 | (注)5 | - |
2012年10月 | 同社スタジオ戦略本部長就任 | ||||||
2013年4月 | 同社取締役副社長就任 | ||||||
2013年7月 | 同社代表取締役社長就任 | ||||||
2014年12月 | ㈱DEFアニバーサリー社外取締役就任(現任) | ||||||
2015年7月 | ABC Cooking Studio KOREA CO.,Ltd.代表取締役社長就任 | ||||||
2017年1月 | ㈱NTTドコモ入社 ライフサポートビジネス推進部担当部長就任(現任) | ||||||
2018年6月 | オイシックスドット大地㈱(現オイシックス・ラ・大地㈱)社外取締役就任(現任) | ||||||
2018年12月 | ㈱トレタ社外取締役就任(現任) | ||||||
2019年2月 | 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任) | ||||||
取締役 (監査等委員) | - | 仙石 実 | 1974年7月30日 | 2002年10月 | 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ) 入所 | (注)6 | - |
2011年7月 | 税理士法人AKJパートナーズ 入所 | ||||||
2012年7月 | ヒカリトラスト合同会社(現 南青山インサイト㈱)設立 代表社員就任 | ||||||
2013年3月 | 南青山FAS㈱設立 代表取締役就任(現任) | ||||||
2013年4月 | 南青山税理士法人設立 代表社員就任(現任) | ||||||
2015年4月 | 南青山ヒューマンリソース㈱(現 南青山インサイト㈱) 代表取締役就任(現任) | ||||||
2015年12月 | ㈱コンコース 監査役就任 | ||||||
2016年11月 | 南青山HR㈱(現 南青山リーダーズ㈱)代表取締役就任(現任) | ||||||
2016年12月 | ㈱コンコース 社外取締役(監査等委員)就任(現任) | ||||||
2017年5月 | ㈱エターナル 監査役就任(現任) | ||||||
2017年9月 | 一般社団法人国際コンピュータ利用監査教育協会 理事就任 | ||||||
2018年2月 | ShineWing Japan有限責任監査法人設立 代表社員就任(現任) | ||||||
2019年6月 | 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任) | ||||||
計 | 272,500 |
(注)1.2018年3月30日開催の定時株主総会において定款変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.田中正則、丸山義憲、櫻井稚子、仙石実は、社外取締役であります。
3.2019年3月29日開催の定時株主総会終結の時から、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2018年3月30日開催の定時株主総会終結の時から、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.2019年2月22日開催の臨時株主総会終結の時から、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.2019年6月14日開催の臨時株主総会終結の時から、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.当社では、執行役員制度を導入しており、執行役員は1名でCTO(Chief Technology Officer)の鈴木聡になります。