有価証券届出書(新規公開時)
男性8名 女性1名(役員のうち女性の比率11.1%)
(注)1.取締役永田 暁彦氏は、社外取締役であります。
2.監査役大島 忠氏及び大杉 泉氏は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2019年6月14日開催の臨時株主総会終結の時から、2020年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2019年6月14日開催の臨時株主総会終結の時から、2022年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
代表取締役 社長 | - | 簗島 亮次 | 1984年4月23日生 | 2010年4月 グリー株式会社 入社 2012年12月 株式会社フリークアウト(現株式会社フリークアウト・ホールディングス) 入社 2013年6月 当社設立 代表取締役社長就任(現任) | (注) 3 | - |
取締役 | 管理本部長 | 久田 康平 | 1987年3月8日生 | 2009年4月 株式会社三井住友銀行 入社 2013年1月 SMBCベンチャーキャピタル株式会社 出向 2016年4月 株式会社フリークアウト(現株式会社フリークアウト・ホールディングス) 入社 2016年6月 当社入社 2016年12月 当社取締役管理本部長就任(現任) | (注) 3 | - |
取締役 | コンサルティング本部長 | 村井 浩起 | 1986年5月13日生 | 2009年4月 東洋ビジネスエンジニアリング株式会社 入社 2015年4月 株式会社フリークアウト(現株式会社フリークアウト・ホールディングス) 入社 2016年1月 当社入社 2018年6月 当社コンサルティング本部長就任 2019年6月 当社取締役コンサルティング本部長就任(現任) | (注) 3 | - |
取締役 | 経営企画室長 | 佐伯 朋嗣 | 1978年3月5日生 | 2003年4月 株式会社トップギア 入社 2005年8月 株式会社オプト 入社 2008年8月 パイプドビッツ株式会社 入社 2011年9月 イー・ガーディアン株式会社入社 2018年2月 当社入社 2018年6月 当社経営企画室長就任 2019年6月 当社取締役経営企画室長就任(現任) | (注) 3 | - |
取締役 | - | 永井 秀輔 | 1980年10月23日生 | 2004年4月 新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人) 入所 2011年3月 エンデバー・パートナーズ株式会社 入社 2013年6月 ペットゴー株式会社 取締役CFO就任 2016年11月 株式会社フリークアウト(現株式会社フリークアウト・ホールディングス) 入社 2017年10月 Gardia株式会社 取締役就任(現任) 2017年12月 株式会社フリークアウト・ホールディングス 取締役就任(現任) 2017年12月 当社取締役就任(現任) 2018年3月 株式会社カンム 監査役就任(現任) 2018年12月 株式会社FOPW 代表取締役就任(現任) | (注) 3 | - |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
取締役 | - | 永田 暁彦 | 1982年12月6日生 | 2007年4月 株式会社インスパイア 入社 2008年12月 株式会社ユーグレナ 取締役CFO就任 2015年1月 株式会社ユーグレナインベストメント 代表取締役社長就任(現任) 2017年12月 当社取締役就任(現任) 2018年10月 株式会社ユーグレナ 取締役副社長就任(現任) | (注) 3 | 100 |
常勤監査役 | - | 大島 忠 | 1944年8月27日生 | 1968年4月 安田信託銀行株式会社(現みずほ信託銀行株式会社)入社 1999年10月 第一勧業富士信託銀行株式会社(現 みずほ信託銀行株式会社)転籍 証券代行部株式法務室参事 就任 2004年9月 株式会社メディカル・データ・コミュニケーションズ常勤監査役就任 2005年8月 株式会社ウィズ 常勤監査役就任 2016年12月 当社監査役就任(現任) | (注) 4 | - |
監査役 | - | 横山 幸太郎 | 1979年5月28日生 | 2006年4月 株式会社ブレイナー入社 2008年4月 ヤフー株式会社入社 2011年7月 株式会社フリークアウト(現株式会社フリークアウト・ホールディングス)入社 2012年6月 株式会社フリークアウト(現株式会社フリークアウト・ホールディングス)取締役就任 2013年6月 当社取締役 就任 2015年3月 M.T.Burn株式会社 取締役就任 2015年12月 当社監査役就任(現任) 2017年12月 株式会社びーぐっとじゃぱん(現 株式会社BeGOODJAPAN)取締役就任(現任) みんなのマーケット株式会社監査役就任(現任) 2018年6月 ナーブ株式会社 監査役就任(現任) WOVN Technologies株式会社監査役就任(現任) 2018年8月 株式会社tattva 取締役就任(現任) | (注) 4 | - |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
監査役 | - | 大杉 泉 | 1985年4月6日生 | 2008年12月 あずさ監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)入所 2014年12月 株式会社イグニス 常勤監査役就任 2015年12月 同社 取締役(監査等委員)就任 2017年7月 オプティメッドホールディングス株式会社 監査役就任(現任) 2017年12月 当社監査役就任(現任) 株式会社サン・システム 監査役就任(現任) Retty株式会社 取締役監査等委員就任(現任) 2018年1月 大杉公認会計士事務所 所長就任(現任) 2018年12月 株式会社メディプラス・マネジメント 監査役就任(現任) | (注) 4 | - |
計 | 100 |
(注)1.取締役永田 暁彦氏は、社外取締役であります。
2.監査役大島 忠氏及び大杉 泉氏は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2019年6月14日開催の臨時株主総会終結の時から、2020年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2019年6月14日開催の臨時株主総会終結の時から、2022年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。