有価証券届出書(新規公開時)
男性11名 女性0名(役員のうち女性の比率0%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
代表取締役 社長 | ― | 瀧口 浩平 | 1984年5月16日生 | 2002年4月 | Gemeinschaft,Inc. 設立 | (注)3 | 5,611,200 |
2009年6月 | 当社 設立 代表取締役社長 就任(現任) | ||||||
2019年2月 | 株式会社ワングローブキャピタル 設立 代表取締役社長 就任(現任) | ||||||
代表取締役 (医師) | 事業連携 推進室長 | 豊田 剛一郎 | 1984年5月23日生 | 2009年4月 | 聖隷浜松病院 入職 | (注)3 | 3,539,000 |
2011年4月 | NTT東日本関東病院脳神経外科 入職 | ||||||
2012年10月 | ミシガン小児病院 リサーチフェロー 入職 | ||||||
2013年9月 | マッキンゼー・アンド・カンパニー 入社 | ||||||
2015年2月 | 当社 代表取締役(医師) 就任(現任) | ||||||
取締役 | 事業推進 本部長 | 石崎 洋輔 | 1982年8月23日生 | 2006年1月 | アウンコンサルティング株式会社 入社 | (注)3 | 8,000 |
2007年4月 | 株式会社はてな 入社 | ||||||
2011年9月 | グリー株式会社 入社 | ||||||
2014年4月 | プラチナファクトリー株式会社 代表取締役社長 就任 | ||||||
2015年4月 | 当社 取締役 就任(現任) | ||||||
取締役 | CTO 兼プロダクト戦略室長 | 平山 宗介 | 1982年2月4日生 | 2005年4月 | 日立ソフトウェアエンジニアリング株式会社 入社 | (注)3 | ― |
2009年4月 | グリー株式会社 入社 | ||||||
2012年2月 | 株式会社リブセンス 入社 | ||||||
2015年7月 | 当社 入社 | ||||||
2016年1月 | 当社 取締役 就任(現任) | ||||||
取締役 | コーポレート 本部長 | 田丸 雄太 | 1985年3月1日生 | 2008年8月 | 弁護士登録 | (注)3 | 22,000 |
2008年9月 | ポールヘイスティングス法律事務所・外国法共同事業 入所 | ||||||
2011年5月 | ホワイト&ケース法律事務所 入所 | ||||||
2016年5月 | 当社 入社 | ||||||
2018年1月 | 当社 取締役 就任(現任) | ||||||
取締役 | CFO 兼経営企画部長 | 河原 亮 | 1984年10月9日生 | 2007年4月 | JPモルガン証券株式会社 入社 | (注)3 | 347,500 |
2016年7月 | 当社 取締役 就任(現任) | ||||||
社外取締役 | ― | 髙野 秀敏 | 1976年3月12日生 | 1999年4月 | 株式会社インテリジェンス 入社 | (注)3 | 460,000 |
2005年1月 | 株式会社キープレイヤーズ設立 代表取締役 就任 (現任) | ||||||
2009年6月 | 当社 社外取締役 就任(現任) | ||||||
2011年11月 | 株式会社クラウドワークス 社外取締役 就任 | ||||||
2017年12月 | 株式会社エージェントセブン 代表取締役 就任(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | |
社外取締役 | ― | 古谷 昇 | 1956年11月13日生 | 1981年4月 | 株式会社ボストン・コンサルティング・グループ 入社 | (注)3 | 42,000 |
1999年12月 | 同社 シニア・ヴァイス・プレジデント 就任 | ||||||
2000年6月 | 株式会社ドリームインキュベータ 設立 代表取締役就任 | ||||||
2005年3月 | 有限会社ビークル 代表取締役就任(現任) | ||||||
2005年6月 | 参天製薬株式会社 社外取締役就任 | ||||||
2005年6月 | コンビ株式会社 社外取締役就任(現任) | ||||||
2005年6月 | 筑波大学大学院 非常勤講師及び客員教授 就任 | ||||||
2006年11月 | 株式会社ジェイアイエヌ(現:株式会社ジンズ) 社外取締役就任(現任) | ||||||
2012年3月 | ビルコム株式会社 社外監査役就任 | ||||||
2013年3月 | サンバイオ株式会社 社外取締役就任(現任) | ||||||
2015年3月 | ビルコム株式会社 社外取締役就任(現任) | ||||||
2018年3月 | 当社 社外取締役 就任(現任) | ||||||
2019年7月 | 株式会社イノフィス 社外取締役就任(現任) | ||||||
常勤監査役 | ― | 表 昇平 | 1983年7月26日生 | 2014年12月 | 弁護士登録 | (注)4 | ― |
2014年12月 | 金子正志法律事務所 入所 | ||||||
2015年7月 | 当社 入社 | ||||||
2015年12月 | 当社 監査役 就任(現任) | ||||||
社外監査役 | ― | 加藤 啓一 | 1950年9月8日生 | 1973年4月 | 新大協和石油化学株式会社 (現東ソー株式会社) 入社 | (注)4 | 6,400 |
1992年2月 | 株式会社トーヨコ理研 入社 | ||||||
2002年5月 | 同社 監査役 就任 | ||||||
2003年1月 | 株式会社アムニオテック 入社 | ||||||
2003年3月 | 同社取締役 就任 | ||||||
2004年10月 | 株式会社イミュノフロンティア 取締役 就任 | ||||||
2008年4月 | 株式会社ブレインパッド 入社 | ||||||
2008年9月 | 同社 監査役 就任 | ||||||
2016年3月 | 当社 監査役 就任(現任) | ||||||
社外監査役 | ― | 蒲地 正英 | 1981年5月18日 | 2005年11月 | 税理士法人中央青山(現PwC税理士法人) 入所 | (注)4 | 6,400 |
2009年9月 | 公認会計士登録 | ||||||
2014年12月 | 税理士登録 | ||||||
2015年3月 | NPO法人AfriMedico 監事 就任(現任) | ||||||
2016年11月 | 蒲地公認会計士事務所設立 代表就任(現任) | ||||||
税理士法人カマチ 代表社員就任(現任) | |||||||
株式会社SOU 社外取締役 就任(現任) | |||||||
2017年1月 | 株式会社will consulting設立 代表取締役 就任(現任) | ||||||
2017年3月 | 当社 監査役 就任(現任) | ||||||
2017年5月 | 千房株式会社 監査役 就任 | ||||||
2018年9月 | 千房ホールディングス株式会社 社外取締役 就任(現任) | ||||||
計 | 10,042,500 |
(注) 1.取締役髙野秀敏氏及び古谷昇氏は、社外取締役です。
2.監査役加藤啓一氏及び蒲地正英氏は、社外監査役です。
3.取締役の任期は、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.所有株式数(株)は、2017年9月4日開催の取締役会決議及び2017年9月13日開催の臨時株主総会決議に基づき、2017年9月28日付で、2.5株を1株に併合しております。
6.当社では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を行うために、執行役員制度を導入しております。本書提出日現在における執行役員は、以下の7名です。
執行役員 ジョブメドレー事業部長兼ジョブメドレー事業部キャリアサポート部長 横尾敏弘
執行役員 クリニクス事業部長 島佑介
執行役員 事業推進本部デジタルマーケティング室長兼ジョブメドレー事業部カスタマーサクセス部長
寺町健
執行役員 組織戦略推進室 加藤恭輔
執行役員 開発部長兼開発部第二開発グループマネージャー 田中清
執行役員 クリニクス事業部副事業部長兼クリニクス事業部パートナーセールスチームリーダー 田中大介
執行役員 内部監査部長 兼松孝行